Ing. VLADIMÍR CIGÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2019 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1 |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2019 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1, Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. VLASTA FAJTLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1 |
|
Ing. VLASTA FAJTLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1, Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR CIGÁNEK
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
Jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1 |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
Jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1, Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR CIGÁNEK
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1 |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1, Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
3211533, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018/1 |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1, Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Arnošt Tulinger
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
01.12.1997 |
Adresa: |
3195295, Ostrava, Výstavní, 1 |
|
Arnošt Tulinger
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
01.12.1997 |
Adresa: |
70200, 3195295, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní, 2593, 1, Výstavní 2593/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
09.05.1994 |
Adresa: |
Havířov - Město, Mánesova, 14 |
|
ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
09.05.1994 |
Adresa: |
73601, 24901253, Karviná, Havířov, Město, Mánesova, 528, 14, Mánesova 528/14, Město, 73601 Havířov |
|
Lubomír Vidlář
|
Neaktivní
od 09.05.1994
|
jednatel |
26.03.1992 |
Adresa: |
Ostrava, Šeříkova, 3 |
|
Petr Kašovský
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
26.03.1992 |
Adresa: |
3280161, Ostrava, Jugoslávská, 41 |
|
Lubomír Vidlář
|
Neaktivní
od 09.05.1994
|
jednatel |
26.03.1992 |
Adresa: |
3, Ostrava, Šeříkova, Šeříkova 3, Ostrava, Česká republika |
|
Petr Kašovský
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
26.03.1992 |
Adresa: |
70030, 3280161, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Jugoslávská, 2818, 41, Jugoslávská 2818/41, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|