Milan Hajduk
|
Neaktivní
od 03.01.2001
|
jednatel |
10.03.1998 |
Adresa: |
1, Opava - Předměstí, Dostojevského, 494/41 |
|
Milan Hajduk
|
Neaktivní
od 03.01.2001
|
jednatel |
10.03.1998 |
Adresa: |
74601, 4509218, Opava, Opava, Předměstí, Dostojevského, 494, 41, Dostojevského 494/41, Předměstí, 74601 Opava |
|
Petr Šimera
|
Neaktivní
od 30.06.1994
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
4, Opava 6, Hlavní, č. 4a |
|
Milan Hajduk
|
Neaktivní
od 10.03.1998
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Opava, Na pastvisku, č.ll |
|
Petr Šimera
|
Neaktivní
od 30.06.1994
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
74706, 4502272, Opava, Opava, Kylešovice, Hlavní, 1004, 4a, Hlavní 1004/4a, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Milan Hajduk
|
Neaktivní
od 10.03.1998
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
č.ll, Opava, Na pastvisku, Na pastvisku č.ll, Opava, Česká republika |
|
Petr Gottwald
|
Neaktivní
od 20.10.1993
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
4524292, Opava, Bílovecká, 2 |
|
Václav Majewski
|
Neaktivní
od 30.06.1994
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
4, Opava, Tyršova, 7a |
|
Petr Gottwald
|
Neaktivní
od 20.10.1993
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
74601, 4524292, Opava, Opava, Předměstí, Bílovecká, 2368, 2, Bílovecká 2368/2, Předměstí, 74601 Opava |
|
Václav Majewski
|
Neaktivní
od 30.06.1994
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
74601, 4511191, Opava, Opava, Předměstí, Tyršova, 764, 7a, Tyršova 764/7a, Předměstí, 74601 Opava |
|