MARTIN ROMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
73542, 41014448, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 292, 17 |
|
MARTIN ROMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
73542, 41014448, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 292, 17, Hradišťská 292/17, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
MARTIN ROMAN
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
18.02.2013 |
Adresa: |
73542, 41014448, Těrlicko, Hradiště, 292 |
|
MARTIN ROMAN
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
18.02.2013 |
Adresa: |
73542, 41014448, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Hradišťská, 292, 17, Hradišťská 292/17, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Janusz Szczepanik
|
Neaktivní
od 18.02.2013
|
jednatel |
14.08.2008 |
Adresa: |
73981, Milíkov, 8 |
|
Ing. Janusz Szczepanik
|
Neaktivní
od 18.02.2013
|
jednatel |
14.08.2008 |
Adresa: |
8, Milíkov, 73981, 73981 Milíkov 8, Česká republika |
|
Mgr.ing. Janusz Szczepanik
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
73701, 5768187, Český Těšín, Akátová, 639/16 |
|
Mgr.ing. Janusz Szczepanik
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
73701, 5768187, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Akátová, 639, 16, Akátová 639/16, 73701 Český Těšín |
|
Mgr.ing. Janusz Szczepanik
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
jednatel |
02.04.1992 |
Adresa: |
5768187, Český Těšín, Akátová, 16 |
|
Mgr.ing. Janusz Szczepanik
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
jednatel |
02.04.1992 |
Adresa: |
73701, 5768187, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Akátová, 639, 16, Akátová 639/16, 73701 Český Těšín |
|