MARTA PAULINA POWALACZ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
44-370, Pszów, Obrońców Pokoju 16B |
|
MARTA PAULINA POWALACZ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
Pszów, Obrońców Pokoju 16B, 44-370, Obrońców Pokoju 16B, 44-370 Pszów, Polsko |
|
MICHAELA BOJKO
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
71100, 41809246, Ostrava, Koblov, Náhorní, 448, 5 |
|
MICHAELA BOJKO
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
71100, 41809246, Ostrava-město, Ostrava, Koblov, Náhorní, 448, 5, Náhorní 448/5, Koblov, 71100 Ostrava |
|
MICHAELA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
73514, 16991478, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 952 |
|
MICHAELA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
73514, 16991478, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 952, Masarykova třída 952, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Zdeňka Bojková
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
20.12.2004 |
Adresa: |
Ostrava-Moravská Ostrava, Ostrava-Město, Sadová, 2377/55 |
|
Zdeňka Bojková
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
20.12.2004 |
Adresa: |
70200, 3193730, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová, 2377, 55, Sadová 2377/55, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Zdeňka Bojková
|
Neaktivní
od 20.12.2004
|
jednatel |
27.02.1992 |
Adresa: |
Ostrava 1, Sadová, 55 |
|
Zdeňka Bojková
|
Neaktivní
od 20.12.2004
|
jednatel |
27.02.1992 |
Adresa: |
70200, 3193730, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová, 2377, 55, Sadová 2377/55, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|