Ing. LUKÁŠ FUCHSÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.02.2024 |
Adresa: |
73947, 79196730, Frýdek-Místek, Lhotka, Lhotka, 223, č.p. 223, 73947 Lhotka |
|
DENISA MATEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2022 |
Adresa: |
73923, 20533551, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou, 542 |
|
DENISA MATEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2022 |
Adresa: |
73923, 20533551, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou, 542, Nad Školou 542, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Ing. RADIM TKADLEČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.07.2020 |
Adresa: |
74283, 27953157, Ostrava-město, Klimkovice, Josefovice, 97 |
|
Ing. RADIM TKADLEČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.07.2020 |
Adresa: |
74283, 27953157, Ostrava-město, Klimkovice, Josefovice, 97, Josefovice 97, 74283 Klimkovice |
|
Ing. René Matera
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
73923, 20533551, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou, 542 |
|
JAN STERNADEL
|
Neaktivní
od 23.04.2019
|
jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
73553, 18141978, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, U Jiřinky, 453 |
|
JAN STERNADEL
|
Neaktivní
od 23.04.2019
|
jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
73553, 18141978, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, U Jiřinky, 453, U Jiřinky 453, 73553 Dolní Lutyně |
|
Ing. RADIM CVIKL
|
Neaktivní
od 13.07.2020
|
Jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
70900, 3320812, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní, 2640, 2a |
|
Ing. RADIM CVIKL
|
Neaktivní
od 13.07.2020
|
Jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
70900, 3320812, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní, 2640, 2a, Výstavní 2640/2a, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Ing. PETR SONDEL
|
Neaktivní
od 08.11.2016
|
Jednatel |
07.09.2016 |
Adresa: |
72100, 3385787, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Bílovecká, 69, 48 |
|
Ing. PETR SONDEL
|
Neaktivní
od 08.11.2016
|
Jednatel |
07.09.2016 |
Adresa: |
72100, 3385787, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Bílovecká, 69, 48, Bílovecká 69/48, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ DEDEK
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
Jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
74794, 4367791, Opava, Děhylov, Děhylov, Starý kopec, 33, 20 |
|
Ing. JIŘÍ DEDEK
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
Jednatel |
15.01.2016 |
Adresa: |
74794, 4367791, Opava, Děhylov, Děhylov, Starý kopec, 33, 20, Starý kopec 33/20, 74794 Děhylov |
|
Ing. JIŘÍ DEDEK
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3299511, Ostrava, Poruba, Jasmínová, 1617, 5 |
|
Ing. JIŘÍ DEDEK
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3299511, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jasmínová, 1617, 5, Jasmínová 1617/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. RENÉ MATERA
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
73923, 20533551, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou, 542, Nad Školou 542, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Ing. René Matera
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
73923, 20533551, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou, 542 |
|
Ing. Roman Matera
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
73934, 20540370, Šenov, Strmá, 184 |
|
Ing. RENÉ MATERA
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
73923, 20533551, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Nad Školou, 542, Nad Školou 542, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Ing. Roman Matera
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
73934, 20540370, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Strmá, 184, Strmá 184, 73934 Šenov |
|
Ing. Jan Kolář
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
11.01.2008 |
Adresa: |
73944, 26115654, Brušperk, Veselíčko, 1062 |
|
Ing. Jan Kolář
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
11.01.2008 |
Adresa: |
73944, 26115654, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Veselíčko, 1062, Veselíčko 1062, 73944 Brušperk |
|
Ing. Radim Cvikl
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Mar. Hory, Výstavní, 2a/2640 |
|
Ing. Radim Cvikl
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
2a/2640, Ostrava - Mar. Hory, Výstavní, Výstavní 2a/2640, Ostrava - Mar. Hory, Česká republika |
|
ing. Jaroslav Matera
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
18.02.1992 |
Adresa: |
Stará Ves n/O, čp. 542 |
|
ing. René Matera
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
18.02.1992 |
Adresa: |
Stará Ves n/O, čp. 542 |
|
ing. Jaroslav Matera
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
18.02.1992 |
Adresa: |
čp. 542, Stará Ves n/O, Stará Ves n/O čp. 542, Česká republika |
|
ing. René Matera
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
18.02.1992 |
Adresa: |
čp. 542, Stará Ves n/O, Stará Ves n/O čp. 542, Česká republika |
|