Ing. MAREK STUDENÝ
|
Aktivní
|
starosta |
03.01.2023 |
Adresa: |
78324, 16183355, Olomouc, Luká, Luká, 118 |
|
Ing. JIŘÍ HUF
|
Aktivní
|
místostarosta |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
DANIEL HYNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16326326, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 140 |
|
JITKA HUFOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
DUŠAN ŠKUREK
|
Aktivní
|
náčelník |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 40261247, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 164 |
|
Ing. PAVLÍNA HUFOVÁ
|
Aktivní
|
náčelnice |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
Ing. JAN VOSTREJŽ
|
Aktivní
|
vzdělavatel |
03.01.2023 |
Adresa: |
79857, 10593462, Prostějov, Rakůvka, Rakůvka, 9 |
|
FRANTIŠEK PLUSKAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325567, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 59 |
|
MARTIN SLOUKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 28226101, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 83 |
|
Ing. MAREK STUDENÝ
|
Aktivní
|
starosta |
03.01.2023 |
Adresa: |
78324, 16183355, Olomouc, Luká, Luká, 118, č.p. 118, 78324 Luká |
|
Ing. JIŘÍ HUF
|
Aktivní
|
místostarosta |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
DANIEL HYNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16326326, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 140, č.p. 140, 78322 Vilémov |
|
JITKA HUFOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
DUŠAN ŠKUREK
|
Aktivní
|
náčelník |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 40261247, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 164, č.p. 164, 78322 Vilémov |
|
Ing. PAVLÍNA HUFOVÁ
|
Aktivní
|
náčelnice |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
Ing. JAN VOSTREJŽ
|
Aktivní
|
vzdělavatel |
03.01.2023 |
Adresa: |
79857, 10593462, Prostějov, Rakůvka, Rakůvka, 9, č.p. 9, 79857 Rakůvka |
|
FRANTIŠEK PLUSKAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 16325567, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 59, č.p. 59, 78322 Vilémov |
|
MARTIN SLOUKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2023 |
Adresa: |
78322, 28226101, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 83, č.p. 83, 78322 Vilémov |
|
PAVLÍNA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
23.06.2022 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
PAVLÍNA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
23.06.2022 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
PAVLÍNA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
člen |
21.07.2021 |
Adresa: |
78401, 25128698, Olomouc, Červenka, Červenka, Jižní, 375 |
|
PAVLÍNA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
člen |
21.07.2021 |
Adresa: |
78401, 25128698, Olomouc, Červenka, Červenka, Jižní, 375, Jižní 375, 78401 Červenka |
|
Ing. MAREK STUDENÝ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
starosta |
01.01.2021 |
Adresa: |
78324, 16183355, Olomouc, Luká, Luká, 118 |
|
MARTIN SLOUKA
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
místostarosta |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 28226101, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 83 |
|
DANIEL HYNEK
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16326326, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 140 |
|
JITKA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
hospodář |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
DUŠAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 40261247, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 164 |
|
FRANTIŠEK PLUSKAL
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16325567, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 59 |
|
JAN VOSTREJŽ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
79857, 10593462, Prostějov, Rakůvka, Rakůvka, 9 |
|
Ing. JIŘÍ HUF
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
PAVLÍNA HÖNIGOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2021
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78401, 25128698, Olomouc, Červenka, Červenka, Jižní, 375 |
|
PAVLÍNA HÖNIGOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2021
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78401, 25128698, Olomouc, Červenka, Červenka, Jižní, 375, Jižní 375, 78401 Červenka |
|
FRANTIŠEK PLUSKAL
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16325567, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 59, č.p. 59, 78322 Vilémov |
|
JAN VOSTREJŽ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
79857, 10593462, Prostějov, Rakůvka, Rakůvka, 9, č.p. 9, 79857 Rakůvka |
|
Ing. JIŘÍ HUF
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
Ing. MAREK STUDENÝ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
starosta |
01.01.2021 |
Adresa: |
78324, 16183355, Olomouc, Luká, Luká, 118, č.p. 118, 78324 Luká |
|
MARTIN SLOUKA
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
místostarosta |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 28226101, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 83, č.p. 83, 78322 Vilémov |
|
DANIEL HYNEK
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16326326, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 140, č.p. 140, 78322 Vilémov |
|
JITKA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
hospodář |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
DUŠAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78322, 40261247, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 164, č.p. 164, 78322 Vilémov |
|
Ing. JAN VOSTREJŽ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
vzdělavatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
79857, 10593462, Prostějov, Rakůvka, Rakůvka, 9 |
|
Ing. JAN VOSTREJŽ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
vzdělavatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
79857, 10593462, Prostějov, Rakůvka, Rakůvka, 9, č.p. 9, 79857 Rakůvka |
|
PETR SLOUKA
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
79856, 10422650, Prostějov, Bohuslavice, Bohuslavice, 113 |
|
PETR SLOUKA
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
79856, 10422650, Prostějov, Bohuslavice, Bohuslavice, 113, č.p. 113, 79856 Bohuslavice |
|
PETR SLOUKA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16326491, Vilémov, Vilémov, 157 |
|
Ing. JAN VOSTREJŽ
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
vzdělavatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16324986, Olbramice, Olbramice, 72 |
|
Ing. MAREK STUDENÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
starosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
78324, 16183355, Luká, Luká, 118 |
|
MARTIN SLOUKA
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
místostarosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 28226101, Vilémov, Vilémov, 83 |
|
DANIEL HYNEK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16326326, Vilémov, Vilémov, 140 |
|
JITKA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
hospodářka |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16325702, Vilémov, Vilémov, 73 |
|
DUŠAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
náčelník |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 40261247, Vilémov, Vilémov, 164 |
|
PAVLA POUČOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
náčelnice |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16324587, Olbramice, Olbramice, 30 |
|
FRANTIŠEK PLUSKAL
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
předseda odboru sportu |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16325567, Vilémov, Vilémov, 59 |
|
PETR SLOUKA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16326491, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 157, č.p. 157, 78322 Vilémov |
|
Ing. JAN VOSTREJŽ
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
vzdělavatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16324986, Olomouc, Olbramice, Olbramice, 72, č.p. 72, 78322 Olbramice |
|
DANIEL HYNEK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16326326, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 140, č.p. 140, 78322 Vilémov |
|
JITKA HUFOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
hospodářka |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16325702, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 73, č.p. 73, 78322 Vilémov |
|
DUŠAN ŠKUREK
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
náčelník |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 40261247, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 164, č.p. 164, 78322 Vilémov |
|
PAVLA POUČOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
náčelnice |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16324587, Olomouc, Olbramice, Olbramice, 30, č.p. 30, 78322 Olbramice |
|
FRANTIŠEK PLUSKAL
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
předseda odboru sportu |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 16325567, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 59, č.p. 59, 78322 Vilémov |
|
Ing. MAREK STUDENÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
starosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
78324, 16183355, Olomouc, Luká, Luká, 118, č.p. 118, 78324 Luká |
|
MARTIN SLOUKA
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
místostarosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
78322, 28226101, Olomouc, Vilémov, Vilémov, 83, č.p. 83, 78322 Vilémov |
|