ing. VLADIMÍR URBANEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123792, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2044, 8 |
|
ing. VLADIMÍR URBANEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123792, Praha, Stodůlky, U jezera, 2044, 8, U jezera 2044/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. EVA KUDYNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.11.2020 |
Adresa: |
15800, 22708910, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2308, 15 |
|
ing. JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.10.2020 |
Adresa: |
16000, 22200479, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1325, 71 |
|
ing. Petr Matějka
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
25217, 6389040, Tachlovice, Tachlovice, Ke Stráni, 50 |
|
Ing. EVA KUDYNOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
Jednatel |
04.11.2020 |
Adresa: |
15800, 22708910, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2308, 15, Běhounkova 2308/15, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ing. JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
Jednatel |
08.10.2020 |
Adresa: |
16000, 22200479, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1325, 71, Nad Šárkou 1325/71, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MIROSLAV MUROŇ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22193995, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 805, 31 |
|
MIROSLAV MUROŇ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22193995, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 805, 31, Na Hanspaulce 805/31, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ing. Petr Matějka
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
25217, 6389040, Praha-západ, Tachlovice, Tachlovice, Ke Stráni, 50, Ke Stráni 50, 25217 Tachlovice |
|
ing. Petr Matějka
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
21958785, Praha 4, Zahrádecká, 371 |
|
Miroslav Muroň
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
22312285, Praha 7, Komunardů, 45/1491 |
|
ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
22200479, Praha 6, Nad Šárkou, 71 |
|
ing. Vladimír Urbanec
|
Neaktivní
od 25.04.2021
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
22123792, Praha 5, U jezera, 2044 |
|
ing. Petr Matějka
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
14200, 21958785, Praha, Písnice, Zahrádecká, 371, 2, Zahrádecká 371/2, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Miroslav Muroň
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
17000, 22312285, Praha, Holešovice, Komunardů, 1491, 45, Komunardů 1491/45, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
16000, 22200479, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1325, 71, Nad Šárkou 1325/71, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ing. VLADIMÍR URBANEC
|
Neaktivní
od 25.04.2021
|
Jednatel |
22.07.1994 |
Adresa: |
15500, 22123792, Praha, Stodůlky, U jezera, 2044, 8, U jezera 2044/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jan Biras
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21740682, Praha 2, Francouzská, 22 |
|
ing. Václav Kotek
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Ve Střešovičkách, 25 |
|
Eva Kudynová
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společnice |
31.12.1991 |
Adresa: |
15000, 22123113, Praha 5, Zvoncovitá, 1971/7 |
|
ing. Petr Matějka
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
14000, 21958785, Praha 4, Zahrádecká, 371 |
|
Miroslav Muroň
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
11000, 21696811, Praha 1, Nerudova, 11 |
|
firma Novotný, zást.ing.J.Novotný
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
16000, 22200479, Praha 6, Nad Šárkou, 71 |
|
Jan Biras
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21740682, Praha, Vinohrady, Francouzská, 145, 22, Francouzská 145/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Václav Kotek
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
16900, 22262482, Praha, Střešovice, Ve Střešovičkách, 633, 25, Ve Střešovičkách 633/25, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Eva Kudynová
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společnice |
31.12.1991 |
Adresa: |
15500, 22123113, Praha, Stodůlky, Zvoncovitá, 1971, 7, Zvoncovitá 1971/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. Petr Matějka
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
14200, 21958785, Praha, Písnice, Zahrádecká, 371, 2, Zahrádecká 371/2, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Miroslav Muroň
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
11800, 21696811, Praha, Malá Strana, Nerudova, 253, 11, Nerudova 253/11, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
firma Novotný, zást.ing.J.Novotný
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
Společník |
31.12.1991 |
Adresa: |
16000, 22200479, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1325, 71, Nad Šárkou 1325/71, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|