Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Energetické stavby spol. s r.o. |
ICO: | 45240728 |
Registrovaná adresa: | 16300, 22249427, Praha, Řepy, Na moklině, 624, 2, Na moklině 624/2, Řepy, 16300 Praha 6 |
Začleněno na: | 21.02.1992 |
Předmět podnikání: |
dovoz a vývoz strojního zařízení pro energetiku a úpravu vod pro potřeby energetických zařízení
zastupování zahraničních firem a zprostředkování jejich obchodů v oblasti energetických staveb
poradenská činnost v oblasti energetických zařízení
inženýrská a stavební činnost v oblasti energetických staveb
dovoz a vývoz strojního zařízení pro energetiku a úpravu vodpro potřeby energetických zařízení
zastupování zahraničních firem a zprostředkování jejichobchodů v oblasti energetických staveb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ RYNDA | Aktivní | 29.01.2016 | |
|
|||
Ing. JIŘÍ RYNDA | Aktivní | 29.01.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ RYNDA | Aktivní | Jednatel | 29.01.2016 |
|
|||
Ing. JIŘÍ RYNDA | Aktivní | Jednatel | 29.01.2016 |
|
|||
Eduard Zeidler | Neaktivní od 02.03.1999 | Jednatel | 21.02.1992 |
|
|||
Ing. Jiří Rynda | Neaktivní od 29.01.2016 | Jednatel | 21.02.1992 |
|
|||
Ing. Jiří Rynda | Neaktivní od 29.01.2016 | Jednatel | 21.02.1992 |
|
Registrační číslo Energetické stavby spol. s r.o. je 45240728.
Registrační adresa Energetické stavby spol. s r.o. je 16300, 22249427, Praha, Řepy, Na moklině, 624, 2, Na moklině 624/2, Řepy, 16300 Praha 6.
Energetické stavby spol. s r.o. byla založena 21.02.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JIŘÍ RYNDA, Ing. JIŘÍ RYNDA.