Ing. FILIP ČEHOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2021 |
Adresa: |
15600, 22136851, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Košíkářská, 667 |
|
Ing. FILIP ČEHOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2021 |
Adresa: |
15600, 22136851, Praha, Zbraslav, Košíkářská, 667, Košíkářská 667, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Filip Čehovský
|
Neaktivní
od 28.08.2021
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
15600, 22136851, Praha 5, Košíkářská, 667 |
|
Ing. FILIP ČEHOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2021
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
15600, 22136851, Praha, Zbraslav, Košíkářská, 667, Košíkářská 667, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Jiří Čehovský
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
Jednatel |
19.11.2004 |
Adresa: |
22136851, Praha 5, Košíkářská, 667 |
|
Jiří Čehovský
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
Jednatel |
19.11.2004 |
Adresa: |
15600, 22136851, Praha, Zbraslav, Košíkářská, 667, Košíkářská 667, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Vanda Čehovská
|
Neaktivní
od 19.11.2004
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
22136851, Praha 5, Košíkářská, 667 |
|
Vanda Čehovská
|
Neaktivní
od 19.11.2004
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
15600, 22136851, Praha, Zbraslav, Košíkářská, 667, Košíkářská 667, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Jiří Čehovský
|
Neaktivní
od 27.05.1993
|
jednatel |
11.03.1992 |
Adresa: |
15600, Praha 5, Košíkařská, 667 |
|
Jan Tuláček
|
Neaktivní
od 27.05.1993
|
jednatel |
11.03.1992 |
Adresa: |
11000, 21696284, Praha 1, Nerudova, 10 |
|
Jiří Čehovský
|
Neaktivní
od 27.05.1993
|
jednatel |
11.03.1992 |
Adresa: |
667, Praha 5, Košíkařská, 15600, Košíkařská 667, 15600 Praha 5, Česká republika |
|
Jan Tuláček
|
Neaktivní
od 27.05.1993
|
jednatel |
11.03.1992 |
Adresa: |
11800, 21696284, Praha, Malá Strana, Nerudova, 209, 10, Nerudova 209/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|