Miloslava Kvěchová
|
Neaktivní
od 01.03.1999
|
jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
43983, 9169831, Louny, Lubenec, Podbořanská, 32 |
|
Marie Divínová
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
16000, 22184074, Praha 6, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 956/44 |
|
Miloslava Kvěchová
|
Neaktivní
od 01.03.1999
|
jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
43983, 9169831, Louny, Lubenec, Lubenec, Podbořanská, 32, Podbořanská 32, 43983 Lubenec |
|
Marie Divínová
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
16000, 22184074, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 956, 44, Jugoslávských partyzánů 956/44, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Vladimír Volenec
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
jednatel |
22.04.1992 |
Adresa: |
16000, 22181491, Praha 6, Praha 6, Albánská, 16/716 |
|
Petr Klement
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
jednatel |
22.04.1992 |
Adresa: |
16000, 22184457, Praha 6, Praha 6, Ve struhách, 10 |
|
Vladimír Volenec
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
jednatel |
22.04.1992 |
Adresa: |
16000, 22181491, Praha, Bubeneč, Albánská, 716, 16, Albánská 716/16, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Petr Klement
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
jednatel |
22.04.1992 |
Adresa: |
16000, 22184457, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 991, 10, Ve struhách 991/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|