ing. FRANTIŠEK CHALOUPKA
|
Aktivní
|
likvidátor |
10.10.2020 |
Adresa: |
16000, 22216219, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Na valech, 273, 28 |
|
ing. FRANTIŠEK CHALOUPKA
|
Aktivní
|
likvidátor |
10.10.2020 |
Adresa: |
16000, 22216219, Praha, Hradčany, Na valech, 273, 28, Na valech 273/28, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
DANUŠKA HUŇKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2016 |
Adresa: |
14100, 21910235, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Vnitřní, 909, 5 |
|
Danuška Huňková
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2016 |
Adresa: |
14100, 21910235, Praha, Michle, Vnitřní, 909, 5, Vnitřní 909/5, Michle, 14100 Praha 4 |
|
ing. FRANTIŠEK CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 10.10.2020
|
likvidátor |
15.09.2016 |
Adresa: |
16100, 22241744, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Stochovská, 789, 45 |
|
Ing. František Chaloupka
|
Neaktivní
od 10.10.2020
|
likvidátor |
15.09.2016 |
Adresa: |
16100, 22241744, Praha, Ruzyně, Stochovská, 789, 45, Stochovská 789/45, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. František Chaloupka
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
likvidátor |
06.06.1995 |
Adresa: |
22241744, Praha 6, Stochovská, 45/789 |
|
Ing. František Chaloupka
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
likvidátor |
06.06.1995 |
Adresa: |
16100, 22241744, Praha, Ruzyně, Stochovská, 789, 45, Stochovská 789/45, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Danuška Huňková
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
21910235, Praha 4, Vnitřní, 5/909 |
|
Danuška Huňková
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
14100, 21910235, Praha, Michle, Vnitřní, 909, 5, Vnitřní 909/5, Michle, 14100 Praha 4 |
|
ing. Richard Valoušek
|
Neaktivní
od 18.04.1994
|
jednatel |
17.04.1992 |
Adresa: |
13000, 21771511, Praha 3, Táboritská, 6/475 |
|
ing. Richard Valoušek
|
Neaktivní
od 18.04.1994
|
jednatel |
17.04.1992 |
Adresa: |
13000, 21771511, Praha, Žižkov, Táboritská, 475, 6, Táboritská 475/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|