ZDENĚK BEŇAČKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
63800, 19262647, Brno, Lesná, Slavíčkova, 409, 4 |
|
IVANA KRAJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
67963, 7933843, Velké Opatovice, Velké Opatovice, Eduarda Ušela, 296 |
|
LADISLAV KRAJÍČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
67963, 7933843, Velké Opatovice, Velké Opatovice, Eduarda Ušela, 296 |
|
ZDENĚK BEŇAČKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
63800, 19262647, Brno-město, Brno, Lesná, Slavíčkova, 409, 4, Slavíčkova 409/4, Lesná, 63800 Brno |
|
IVANA KRAJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
67963, 7933843, Blansko, Velké Opatovice, Velké Opatovice, Eduarda Ušela, 296, Eduarda Ušela 296, 67963 Velké Opatovice |
|
LADISLAV KRAJÍČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.02.2016 |
Adresa: |
67963, 7933843, Blansko, Velké Opatovice, Velké Opatovice, Eduarda Ušela, 296, Eduarda Ušela 296, 67963 Velké Opatovice |
|
ANITA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
39102, 23438215, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Krátká, 647, 1 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
14200, 21809666, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Údolní, 1273, 98 |
|
Ing. JAN SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
předseda představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
14100, 21992576, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7 |
|
Ing. JAN SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
předseda představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
14200, 21809666, Praha, Braník, Údolní, 1273, 98, Údolní 1273/98, Braník, 14200 Praha 4 |
|
ANITA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
39102, 23438215, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Krátká, 647, 1, Krátká 647/1, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Ing. Josef Šinták
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
15.09.2009 |
Adresa: |
14900, 21841284, Praha 4, Mikulova, 1574 |
|
ing. Josef Šinták
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
15.09.2009 |
Adresa: |
14900, 21841284, Praha, Chodov, Mikulova, 1574, 9, Mikulova 1574/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Skalický
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
předseda představenstva |
25.06.2008 |
Adresa: |
14000, 21992576, Praha 4, Severní I, 1547/7 |
|
Mgr. Eva Kypsonová
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
25.06.2008 |
Adresa: |
14800, 25583328, Praha 4, Kloknerova, 2285/16 |
|
Ing. JAN SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
předseda představenstva |
25.06.2008 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. Eva Kypsonová
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
25.06.2008 |
Adresa: |
14800, 25583328, Praha, Chodov, Kloknerova, 2285, 16, Kloknerova 2285/16, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Jan Skalický
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
člen představensta |
05.05.2004 |
Adresa: |
14000, 21992576, Praha 4, Severní I, 1547/7 |
|
RNDr. Zuzana Boukalová
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
člen představenstva |
05.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21754900, Praha 2, Polská, 7 |
|
Mgr. Marek Skalický
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
předseda představenstva |
05.05.2004 |
Adresa: |
25088, 12700461, Čelákovice, Zahradní, 135 |
|
Ing. JAN SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
člen představensta |
05.05.2004 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
RNDr. Zuzana Boukalová
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
člen představenstva |
05.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21754900, Praha, Vinohrady, Polská, 1560, 7, Polská 1560/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. MAREK SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
předseda představenstva |
05.05.2004 |
Adresa: |
25088, 12700461, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Zahradní, 135, Zahradní 135, 25088 Čelákovice |
|
RNDr. Karel Grof
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
předseda představenstva |
15.07.2003 |
Adresa: |
17000, 22303138, Praha 7, Janovského, 29 |
|
Ing. Jan Skalický
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
místopředseda představensta |
15.07.2003 |
Adresa: |
14000, 21992576, Praha 4, Severní I, 1547/7 |
|
RNDr. Zuzana Boukalová
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
15.07.2003 |
Adresa: |
12000, 21754900, Praha 2, Polská, 7 |
|
RNDr. Karel Grof
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
předseda představenstva |
15.07.2003 |
Adresa: |
17000, 22303138, Praha, Holešovice, Janovského, 767, 29, Janovského 767/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JAN SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
místopředseda představensta |
15.07.2003 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
RNDr. Zuzana Boukalová
|
Neaktivní
od 05.05.2004
|
člen představenstva |
15.07.2003 |
Adresa: |
12000, 21754900, Praha, Vinohrady, Polská, 1560, 7, Polská 1560/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RNDr. Karel Grof
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
předseda představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
17000, 22303138, Praha 7, Janovského, 29 |
|
RNDr. Zdeněk Zelinka
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
18000, 22323961, Praha 8, Čimická, 769 |
|
Ing. Lucie Dlouhá
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
46014, 23712937, Liberec, Horská, 571/21 |
|
RNDr. Karel Grof
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
předseda představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
17000, 22303138, Praha, Holešovice, Janovského, 767, 29, Janovského 767/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RNDr. Zdeněk Zelinka
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
18100, 22323961, Praha, Bohnice, Čimická, 769, 96, Čimická 769/96, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Lucie Dlouhá
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
46014, 23712937, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 571, 21, Horská 571/21, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Ing. Lucie Dlouhá
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
člen představenstva |
31.03.2000 |
Adresa: |
46014, Liberec 14, Horská, 571/21 |
|
RNDr. Zdeněk Zelinka
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
člen představenstva |
31.03.2000 |
Adresa: |
18000, 22323961, Praha 8, Praha 8, Čimická, 769 |
|
Ing. Lucie Dlouhá
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
člen představenstva |
31.03.2000 |
Adresa: |
46014, 23712937, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 571, 21, Horská 571/21, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
RNDr. Zdeněk Zelinka
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
člen představenstva |
31.03.2000 |
Adresa: |
18100, 22323961, Praha, Bohnice, Čimická, 769, 96, Čimická 769/96, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Tomáš Bína
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
místopředseda představenstva |
02.03.1998 |
Adresa: |
12000, 21735794, Praha 2, Praha 2, Ke Karlovu, 14 |
|
JUDr. Dušan Straňák
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
člen představenstva |
02.03.1998 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Praha 5, Mohylova, 9966/8 |
|
RNDr. Vítězslav Valenta
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
předseda představenstva |
02.03.1998 |
Adresa: |
14000, 21860751, Praha 4, Praha 4, V kole, 309/6 |
|
Tomáš Bína
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
místopředseda představenstva |
02.03.1998 |
Adresa: |
12000, 21735794, Praha, Nové Město, Ke Karlovu, 1951, 14, Ke Karlovu 1951/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Dušan Straňák
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
člen představenstva |
02.03.1998 |
Adresa: |
9966/8, Praha 5, Praha 5, Mohylova, 15000, Mohylova 9966/8, 15000 Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
RNDr. Vítězslav Valenta
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
předseda představenstva |
02.03.1998 |
Adresa: |
14000, 21860751, Praha, Krč, V kole, 309, 6, V kole 309/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
RNDr. Miroslav Široký
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
člen |
20.10.1997 |
Adresa: |
25229, 6552803, Praha-západ, Dobřichovice, Lesní, 742 |
|
Mgr. Jiří Pištora
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
člen předst. |
20.10.1997 |
Adresa: |
12800, 21738998, Praha 2, Praha 2, Nezamyslova, 3 |
|
Mgr. Jiří Pištora
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
člen předst. |
20.10.1997 |
Adresa: |
12800, 21738998, Praha, Nusle, Nezamyslova, 660, 3, Nezamyslova 660/3, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
RNDr. Miroslav Široký
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
člen |
20.10.1997 |
Adresa: |
25229, 6552803, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Lesní, 742, Lesní 742, 25229 Dobřichovice |
|
ing. Eugen Řehoř
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.06.1994 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Čsl. armády, 14 |
|
Prof.ing. Pavel Pitter
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.06.1994 |
Adresa: |
16900, 22158545, Praha 6, Hošťálkova, 35 |
|
RNDr. Karel Kamberský
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
předseda představenstva |
28.06.1994 |
Adresa: |
14100, 21989842, Praha 4, Roztylské sady, 1091 |
|
RNDr. Vítězslav Valenta
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
místopředseda představenstva |
28.06.1994 |
Adresa: |
14000, 21860751, Praha 4, V kole, 309 |
|
Prof.ing. Pavel Pitter
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.06.1994 |
Adresa: |
16900, 22158545, Praha, Břevnov, Hošťálkova, 947, 35, Hošťálkova 947/35, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. EUGEN ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.06.1994 |
Adresa: |
16000, 22179453, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 554, 14, Čs. armády 554/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. Karel Kamberský
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
předseda představenstva |
28.06.1994 |
Adresa: |
14100, 21989842, Praha, Záběhlice, Roztylské sady, 1091, 20, Roztylské sady 1091/20, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
RNDr. Vítězslav Valenta
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
místopředseda představenstva |
28.06.1994 |
Adresa: |
14000, 21860751, Praha, Krč, V kole, 309, 6, V kole 309/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Alena Čapková
|
Neaktivní
od 28.06.1994
|
člen předst. |
30.04.1992 |
Adresa: |
22290737, Praha 6, Mozambická, 623 |
|
RNDr. Karel Kamberský
|
Neaktivní
od 28.06.1994
|
člen předst. |
30.04.1992 |
Adresa: |
14100, 21989842, Praha 4, Roztylské sady, 1091 |
|
RNDr. Zdeněk Pištora
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen předst. |
30.04.1992 |
Adresa: |
15000, 22088270, Praha 5, nám. 14.října, 1 |
|
RNDr. Karel Kamberský
|
Neaktivní
od 28.06.1994
|
člen předst. |
30.04.1992 |
Adresa: |
14100, 21989842, Praha, Záběhlice, Roztylské sady, 1091, 20, Roztylské sady 1091/20, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. Alena Čapková
|
Neaktivní
od 28.06.1994
|
člen předst. |
30.04.1992 |
Adresa: |
16000, 22290737, Praha, Vokovice, Mozambická, 623, 6, Mozambická 623/6, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. Zdeněk Pištora
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen předst. |
30.04.1992 |
Adresa: |
15000, 22088270, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1278, 1, náměstí 14. října 1278/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|