Ing. VÍTĚZSLAV HNÍDEK
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
28163, 6062652, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, V Koupadlech, 1083 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV HNÍDEK
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
28163, 6062652, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, V Koupadlech, 1083, V Koupadlech 1083, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Ing. VÍTĚZSLAV HNÍDEK
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21715513, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Platnéřská, 89, 11 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV HNÍDEK
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21715513, Praha, Staré Město, Platnéřská, 89, 11, Platnéřská 89/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vítězslav Hnídek
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
11000, 21715513, Praha 1, Platnéřská, 11 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV HNÍDEK
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
28.03.1994 |
Adresa: |
11000, 21715513, Praha, Staré Město, Platnéřská, 89, 11, Platnéřská 89/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Bohumil Jeníček
|
Neaktivní
od 28.03.1994
|
Společník |
04.04.1992 |
Adresa: |
15000, 22689532, Praha 5, Chalabalova, 1602 |
|
Ing. Vítězslav Hnídek
|
Neaktivní
od 28.03.1994
|
Společník |
04.04.1992 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Plarnéřská, 11 |
|
JUDr. Bohumil Jeníček
|
Neaktivní
od 28.03.1994
|
Společník |
04.04.1992 |
Adresa: |
15500, 22689532, Praha, Stodůlky, Chalabalova, 1602, 23, Chalabalova 1602/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV HNÍDEK
|
Neaktivní
od 28.03.1994
|
Společník |
04.04.1992 |
Adresa: |
11000, 21715513, Praha, Staré Město, Platnéřská, 89, 11, Platnéřská 89/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|