Ing. Bc. JONÁŠ NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2022 |
Adresa: |
75701, 24283703, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Štěpánov, 1063 |
|
Ing. Bc. JONÁŠ NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2022 |
Adresa: |
75701, 24283703, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Štěpánov, 1063, Štěpánov 1063, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RADKA TICHÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
jednatel |
06.07.2021 |
Adresa: |
14300, 73670430, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Fikerova, 2157, 1 |
|
RADKA TICHÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
jednatel |
06.07.2021 |
Adresa: |
14300, 73670430, Praha, Modřany, Fikerova, 2157, 1, Fikerova 2157/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MAREK TICHÝ
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
25244, 28226658, Praha-západ, Psáry, Psáry, Chrpová, 490 |
|
MAREK TICHÝ
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
25244, 28226658, Praha-západ, Psáry, Psáry, Chrpová, 490, Chrpová 490, 25244 Psáry |
|
JIŘÍ HURYCH
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
03.09.2018 |
Adresa: |
53701, 25966774, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1317 |
|
JIŘÍ HURYCH
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
03.09.2018 |
Adresa: |
53701, 25966774, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1317, Vaňkova 1317, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
RADKA SKŘIVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2021
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
14300, 73670430, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Fikerova, 2157, 1 |
|
RADKA SKŘIVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2021
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
14300, 73670430, Praha, Modřany, Fikerova, 2157, 1, Fikerova 2157/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JAN BÜRGER
|
Neaktivní
od 03.09.2018
|
jednatel |
19.01.2018 |
Adresa: |
37001, 23343486, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Kněžská, 418, 4 |
|
JAN BÜRGER
|
Neaktivní
od 03.09.2018
|
jednatel |
19.01.2018 |
Adresa: |
37001, 23343486, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Kněžská, 418, 4, Kněžská 418/4, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
JIŘÍ JIRUŠKA
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
11.05.2015 |
Adresa: |
53701, 18892850, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 819 |
|
JIŘÍ JIRUŠKA
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
11.05.2015 |
Adresa: |
53701, 18892850, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 819, Píšťovy 819, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. Martin Odvárko
|
Neaktivní
od 11.05.2015
|
jednatel |
20.06.2011 |
Adresa: |
25101, 27211631, Říčany, Radošovice, Čajkovského, 612, 19 |
|
Ing. Martin Odvárko
|
Neaktivní
od 11.05.2015
|
jednatel |
20.06.2011 |
Adresa: |
25101, 27211631, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Čajkovského, 612, 19, Čajkovského 612/19, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. Martin Odvárko
|
Neaktivní
od 20.06.2011
|
jednatel |
06.01.2006 |
Adresa: |
14000, 21868379, Praha 4, Krč, Milevská, 1112/26 |
|
Ing. Martin Odvárko
|
Neaktivní
od 20.06.2011
|
jednatel |
06.01.2006 |
Adresa: |
14000, 21868379, Praha, Krč, Milevská, 1112, 26, Milevská 1112/26, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. L'ubomír Bálint
|
Neaktivní
od 06.01.2006
|
jednatel |
02.02.2005 |
Adresa: |
83104, Bratislava, Legionárská, 9 |
|
Ing. L'ubomír Bálint
|
Neaktivní
od 06.01.2006
|
jednatel |
02.02.2005 |
Adresa: |
9, Bratislava, Legionárská, 83104, Legionárská 9, 83104 Bratislava, Slovensko |
|
L'ubomír Bálint, r.č. 620813/6209
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
83104, Bratislava, Legionárská, 9 |
|
Ing. L'ubomír Bálint, r.č. 620813/6209
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
83104, Bratislava, Legionárská, 9 |
|
L'ubomír Bálint, r.č. 620813/6209
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
9, Bratislava, Legionárská, 83104, Legionárská 9, 83104 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. L'ubomír Bálint, r.č. 620813/6209
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
9, Bratislava, Legionárská, 83104, Legionárská 9, 83104 Bratislava, Slovensko |
|
Jan Siers
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
25.08.1999 |
Adresa: |
22096469, Praha 5, Praha 5, Fráni Šrámka, 19 |
|
Jan Siers
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
25.08.1999 |
Adresa: |
15000, 22096469, Praha, Smíchov, Fráni Šrámka, 1978, 19, Fráni Šrámka 1978/19, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jan Hanč
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
53003, 7777680, Pardubice, Pardubice, Na Ležánkách, 61 |
|
Ing. Jan Siers
|
Neaktivní
od 25.08.1999
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
22096469, Praha 5, Praha 5, Fráni Šrámka, 19 |
|
Ing. JAN HANČ
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
53003, 7777680, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Ležánkách, 61, Na Ležánkách 61, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Jan Siers
|
Neaktivní
od 25.08.1999
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
15000, 22096469, Praha, Smíchov, Fráni Šrámka, 1978, 19, Fráni Šrámka 1978/19, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Kubricht
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
jednatel |
28.04.1998 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Praha 3, Roháčova, 38 |
|
Ing. Jiří Kubricht
|
Neaktivní
od 21.07.1999
|
jednatel |
28.04.1998 |
Adresa: |
13000, 41028368, Praha, Žižkov, Jilmová, 2875, 10a, Jilmová 2875/10a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jan Hanč
|
Neaktivní
od 28.04.1998
|
jednatel |
10.06.1997 |
Adresa: |
53009, 7797044, Pardubice, Pardubice, Lonkova, 486 |
|
Ing. Jan Hanč
|
Neaktivní
od 28.04.1998
|
jednatel |
10.06.1997 |
Adresa: |
53009, 7797044, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 486, Lonkova 486, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Martin Turecký
|
Neaktivní
od 10.06.1997
|
jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
22021337, Praha 5, Praha 5, V cibulkách, 42 |
|
Ing. Martin Turecký
|
Neaktivní
od 10.06.1997
|
jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
15000, 22021337, Praha, Košíře, V Cibulkách, 364, 42, V Cibulkách 364/42, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Jana Padertová
|
Neaktivní
od 30.09.1996
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
15000, 22091823, Praha 5, Xaveriova, 88 |
|
Jana Padertová
|
Neaktivní
od 30.09.1996
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
15000, 22091823, Praha, Smíchov, Xaveriova, 1602, 88, Xaveriova 1602/88, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Milchhof-Eiskrem GmbH
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
Zakladatel |
12.05.1992 |
Adresa: |
Seibelstrasse 36, 4020 Mettmann, NSR |
|
Milchhof-Eiskrem GmbH
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
Zakladatel |
12.05.1992 |
Adresa: |
Seibelstrasse 36, 4020 Mettmann, NSR, 4020 Mettmann, NSR, Seibelstrasse 36, Česká republika |
|