PATRIK FEIST
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2023 |
Adresa: |
25168, 26578182, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 248, č.p. 248, 25168 Kostelec u Křížků |
|
PETR FEIST
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
14100, 21986509, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní II, 762, 20 |
|
MIROSLAV PLOC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
25084, 26579863, Křenice, Křenice, Okružní, 263 |
|
MIROSLAV PLOC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
25084, 26579863, Praha-východ, Křenice, Křenice, Okružní, 263, Okružní 263, 25084 Křenice |
|
PETR FEIST
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
14100, 21986509, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní II, 762, 20, Jihovýchodní II 762/20, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Miroslav Ploc
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
25084, 26579863, Křenice, Okružní, 263 |
|
MIROSLAV PLOC
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
25084, 26579863, Praha-východ, Křenice, Křenice, Okružní, 263, Okružní 263, 25084 Křenice |
|
Miroslav Ploc
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
34013, 26579863, Křenice, Okružní, 263 |
|
Petr Feist
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Spořilov, Jihovýchodní, II/20 |
|
MIROSLAV PLOC
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
25084, 26579863, Praha-východ, Křenice, Křenice, Okružní, 263, Okružní 263, 25084 Křenice |
|
Petr Feist
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
II/20, Praha 4, Praha 4, Spořilov, Jihovýchodní, Jihovýchodní II/20, Praha 4 - Spořilov, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Petr Feist
|
Neaktivní
od 27.07.2007
|
jednatel |
30.06.2000 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Spořilov, Jihovýchodní, II/20 |
|
Petr Feist
|
Neaktivní
od 27.07.2007
|
jednatel |
30.06.2000 |
Adresa: |
II/20, Praha 4, Praha 4, Spořilov, Jihovýchodní, Jihovýchodní II/20, Praha 4 - Spořilov, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Petr Feist
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
jednatel |
02.06.1992 |
Adresa: |
17000, 22295763, Praha 7, Na výšinách, 8 |
|
Miroslav Ploc
|
Neaktivní
od 27.07.2007
|
jednatel |
02.06.1992 |
Adresa: |
14000, 21820309, Praha 4, Novomeského, 692 |
|
Petr Feist
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
jednatel |
02.06.1992 |
Adresa: |
17000, 22295763, Praha, Bubeneč, Na výšinách, 900, 8, Na výšinách 900/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Miroslav Ploc
|
Neaktivní
od 27.07.2007
|
jednatel |
02.06.1992 |
Adresa: |
14900, 21820309, Praha, Háje, Novomeského, 692, 2, Novomeského 692/2, Háje, 14900 Praha 4 |
|