JUDr. Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
Jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
22372733, Praha 8, Na rozvodí, 1544 |
|
JUDr. Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
Jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
18200, 22372733, Praha, Kobylisy, Na rozvodí, 1544, 17, Na rozvodí 1544/17, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ing. Zbyněk Pavelka
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
22392009, Praha 8, Střelničná, 1974 |
|
Ing. Zbyněk Pavelka
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
18200, 22392009, Praha, Libeň, Střelničná, 1974, 26, Střelničná 1974/26, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
ing. Miloslav Brůna
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
14.05.1992 |
Adresa: |
21730172, Praha 2, Lípová, 2 |
|
ing. Miloslav Špatenka (ředitel)
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
14.05.1992 |
Adresa: |
22202307, Praha 6, Vilímovská, 25 |
|
Václav Staněk
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
14.05.1992 |
Adresa: |
836958, Vimperk, Na vyhlídce, 28 |
|
ing. Miloslav Brůna
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
14.05.1992 |
Adresa: |
12000, 21730172, Praha, Nové Město, Lípová, 469, 2, Lípová 469/2, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
ing. Miloslav Špatenka (ředitel)
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
14.05.1992 |
Adresa: |
16000, 22202307, Praha, Dejvice, Vilímovská, 1467, 25, Vilímovská 1467/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 17.12.1996
|
jednatel |
14.05.1992 |
Adresa: |
38501, 836958, Prachatice, Vimperk, Vimperk III, Na Vyhlídce, 28, Na Vyhlídce 28, Vimperk III, 38501 Vimperk |
|