Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | OMNICON s.r.o. |
ICO: | 45277133 |
Registrovaná adresa: | 14000, 21962251, Praha, Podolí, V rovinách, 336, 103, V rovinách 336/103, Podolí, 14000 Praha 4 |
Začleněno na: | 19.05.1992 |
Předmět podnikání: |
vodoinstalatérství, topenářství
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
zámečnictví, nástrojářství
kominictví
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
obráběčství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. JIŘÍ JECH | Aktivní | 19.09.2016 | |
|
|||
ing. JIŘÍ JECH | Aktivní | 19.09.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. JIŘÍ JECH | Aktivní | jednatel | 19.09.2016 |
|
|||
ing. JIŘÍ JECH | Aktivní | jednatel | 19.09.2016 |
|
|||
ing. JIŘÍ JECH | Neaktivní od 19.09.2016 | jednatel | 12.08.2015 |
|
|||
ing. JIŘÍ JECH | Neaktivní od 19.09.2016 | jednatel | 12.08.2015 |
|
|||
Antonín Myslivec | Neaktivní od 09.12.2015 | jednatel | 28.03.2002 |
|
|||
Antonín Myslivec | Neaktivní od 09.12.2015 | jednatel | 28.03.2002 |
|
|||
Antonín Myslivec | Neaktivní od 28.03.2002 | Jednatel | 09.04.1998 |
|
|||
Antonín Myslivec | Neaktivní od 28.03.2002 | Jednatel | 09.04.1998 |
|
|||
Ing. Václav Zilvar | Neaktivní od 09.04.1998 | Jednatel | 27.12.1996 |
|
|||
Ing. Václav Zilvar | Neaktivní od 09.04.1998 | Jednatel | 27.12.1996 |
|
|||
Ing. Jiří Jech | Neaktivní od 12.08.2015 | jednatel | 19.05.1992 |
|
|||
ing. JIŘÍ JECH | Neaktivní od 12.08.2015 | jednatel | 19.05.1992 |
|
Registrační číslo OMNICON s.r.o. je 45277133.
Registrační adresa OMNICON s.r.o. je 14000, 21962251, Praha, Podolí, V rovinách, 336, 103, V rovinách 336/103, Podolí, 14000 Praha 4.
OMNICON s.r.o. byla založena 19.05.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ing. JIŘÍ JECH, ing. JIŘÍ JECH.