LINDA JIRÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.02.2017 |
Adresa: |
15200, 22007288, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 848, 17 |
|
LINDA JIRÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.02.2017 |
Adresa: |
15200, 22007288, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 848, 17, Lohniského 848/17, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JAROSLAVA BERANOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelé |
19.09.2016 |
Adresa: |
15300, 22053557, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Strážovská, 899, 38 |
|
PhDr. VĚRA JIRÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
|
19.09.2016 |
Adresa: |
15200, 22007288, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 848, 17 |
|
JAROSLAVA BERANOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelé |
19.09.2016 |
Adresa: |
15300, 22053557, Praha, Radotín, Strážovská, 899, 38, Strážovská 899/38, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
PhDr. VĚRA JIRÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
|
19.09.2016 |
Adresa: |
15200, 22007288, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 848, 17, Lohniského 848/17, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
PaedDr. ZDENKA STABENOVOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
13000, 21772223, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Husinecká, 541, 13 |
|
ALICE MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
18600, 22348824, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 30, 59 |
|
PaedDr. ZDENKA STABENOVOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
13000, 21772223, Praha, Žižkov, Husinecká, 541, 13, Husinecká 541/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ALICE MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
18600, 22348824, Praha, Karlín, Sokolovská, 30, 59, Sokolovská 30/59, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
ALICE MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
24.07.2013 |
Adresa: |
18600, 22348824, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 30, 59 |
|
ALICE MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
24.07.2013 |
Adresa: |
18600, 22348824, Praha, Karlín, Sokolovská, 30, 59, Sokolovská 30/59, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PaedDr. Zdenka Stabenovová
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
24.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21772223, Praha 3, Žižkov, Husinecká, 541/13 |
|
PaedDr. ZDENKA STABENOVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
24.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21772223, Praha, Žižkov, Husinecká, 541, 13, Husinecká 541/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Alice Müllerová
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
jednatel |
10.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21766240, Praha 3, Vinohrady, Kouřimská, 2337/11 |
|
Alice Müllerová
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
jednatel |
10.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21766240, Praha, Vinohrady, Kouřimská, 2337, 11, Kouřimská 2337/11, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Miroslav Šonka
|
Neaktivní
od 10.02.2009
|
|
20.05.1992 |
Adresa: |
Praha 4, Juranova, 615 |
|
PaedDr. Zdenka Stabenovová
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
|
20.05.1992 |
Adresa: |
22392700, Praha 8, Na Truhlářce, 60 |
|
Jaroslava Beranová
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatelé |
20.05.1992 |
Adresa: |
22053557, Praha 5, Strážovská, 899/38 |
|
PhDr. Věra Jirásková
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
|
20.05.1992 |
Adresa: |
Praha 5, Lohnického, 848 |
|
Miroslav Šonka
|
Neaktivní
od 10.02.2009
|
|
20.05.1992 |
Adresa: |
615, Praha 4, Juranova, Juranova 615, Praha 4, Česká republika |
|
PaedDr. Zdenka Stabenovová
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
|
20.05.1992 |
Adresa: |
18000, 22392700, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 2032, 60, Na Truhlářce 2032/60, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JAROSLAVA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatelé |
20.05.1992 |
Adresa: |
15300, 22053557, Praha, Radotín, Strážovská, 899, 38, Strážovská 899/38, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
PhDr. Věra Jirásková
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
|
20.05.1992 |
Adresa: |
848, Praha 5, Lohnického, Lohnického 848, Praha 5, Česká republika |
|