EDVÍN OZIMEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21760331, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 898, 23 |
|
EDVÍN OZIMEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21760331, Praha, Vinohrady, Slezská, 898, 23, Slezská 898/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
EDVÍN OZIMEK
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21772975, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 607, 5 |
|
EDVÍN OZIMEK
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21772975, Praha, Žižkov, Koněvova, 607, 5, Koněvova 607/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Milan Vackář
|
Neaktivní
od 02.10.1992
|
Jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
14000, 21908737, Praha 4, Na úlehli, 8 |
|
Stanislav Hervert
|
Neaktivní
od 02.10.1992
|
Jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
18200, 22367594, Praha 8, Pod Kynclovkou, 13 |
|
Edvin Ozimek
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
13000, 21772975, Praha 3, Koněvova, 5 |
|
Ing. Milan Vackář
|
Neaktivní
od 02.10.1992
|
Jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
14100, 21908737, Praha, Michle, Na úlehli, 725, 8, Na úlehli 725/8, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Stanislav Hervert
|
Neaktivní
od 02.10.1992
|
Jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
18200, 22367594, Praha, Kobylisy, Pod Kynclovkou, 1048, 13, Pod Kynclovkou 1048/13, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Edvin Ozimek
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
22.05.1992 |
Adresa: |
13000, 21772975, Praha, Žižkov, Koněvova, 607, 5, Koněvova 607/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|