Aleš Žatecký
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
Jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
19000, 22502921, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Měšická, 118, 26 |
|
ALEŠ ŽATECKÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
Jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
19000, 22502921, Praha, Prosek, Měšická, 118, 26, Měšická 118/26, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Aleš Žatecký
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
Jednatel |
08.07.2003 |
Adresa: |
14000, 21941777, Praha 3, Boleslavova, 36 |
|
Aleš Žatecký
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
Jednatel |
08.07.2003 |
Adresa: |
14000, 21941777, Praha, Nusle, Boleslavova, 27, 36, Boleslavova 27/36, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jan Drahorád
|
Neaktivní
od 25.03.1993
|
Jednatel |
16.06.1992 |
Adresa: |
10200, Praha 10, Fosterova, 930/8 |
|
František Verunáč
|
Neaktivní
od 08.07.2003
|
Jednatel |
16.06.1992 |
Adresa: |
13000, 21764841, Praha 3, Slezská, 118 |
|
Jan Drahorád
|
Neaktivní
od 25.03.1993
|
Jednatel |
16.06.1992 |
Adresa: |
930/8, Praha 10, Fosterova, 10200, Fosterova 930/8, 10200 Praha 10, Česká republika |
|
František Verunáč
|
Neaktivní
od 08.07.2003
|
Jednatel |
16.06.1992 |
Adresa: |
13000, 21764841, Praha, Vinohrady, Slezská, 2140, 118, Slezská 2140/118, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|