TOMÁŠ SEEMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
19600, 22410082, Praha, Čakovice, Plajnerova, 558, 37 |
|
TOMÁŠ SEEMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
19600, 22410082, Praha, Čakovice, Plajnerova, 558, 37, Plajnerova 558/37, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
ANTONÍN SEEMANN
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
jednatel |
15.07.2016 |
Adresa: |
25301, 25341600, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Zimní, 1581 |
|
ANTONÍN SEEMANN
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
jednatel |
15.07.2016 |
Adresa: |
25301, 25341600, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Zimní, 1581, Zimní 1581, 25301 Hostivice |
|
JUDr. René Vrubel
|
Neaktivní
od 14.10.2004
|
L i k v i d á t o r |
01.12.1994 |
Adresa: |
22370323, Praha 8, Frýdlantská, 1304/18 |
|
JUDr. René Vrubel
|
Neaktivní
od 14.10.2004
|
L i k v i d á t o r |
01.12.1994 |
Adresa: |
18200, 22370323, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1304, 18, Frýdlantská 1304/18, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Antonín Seemann
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
14000, 21918023, Praha 4, Rozvodova, 14 |
|
Tomáš Seemann
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
17000, 22293051, Praha 7, Havanská, 24 |
|
Antonín Seemann
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
14300, 21918023, Praha, Modřany, Rozvodova, 323, 14, Rozvodova 323/14, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Tomáš Seemann
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
17000, 22293051, Praha, Bubeneč, Havanská, 149, 24, Havanská 149/24, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|