JAROSLAV KALAŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
25091, 28271190, Praha-východ, Jenštejn, Dehtáry, 37 |
|
JAROSLAV KALAŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
25091, 28271190, Praha-východ, Jenštejn, Dehtáry, 37, Dehtáry 37, 25091 Jenštejn |
|
JAROSLAV KALAŠ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
12.09.2019 |
Adresa: |
58001, 9600574, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1275 |
|
JAROSLAV KALAŠ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
12.09.2019 |
Adresa: |
58001, 9600574, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1275, Žižkov II 1275, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. ZDENĚK HIRSCHLER
|
Neaktivní
od 12.09.2019
|
Jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
14900, 21818886, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Plickova, 551, 25 |
|
Ing. ANTONÍN PENK
|
Neaktivní
od 12.09.2019
|
Jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
16200, 22169431, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Bubeníčkova, 1808, 14 |
|
Ing. ZDENĚK HIRSCHLER
|
Neaktivní
od 12.09.2019
|
Jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
14900, 21818886, Praha, Háje, Plickova, 551, 25, Plickova 551/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. ANTONÍN PENK
|
Neaktivní
od 12.09.2019
|
Jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
16200, 22169431, Praha, Břevnov, Bubeníčkova, 1808, 14, Bubeníčkova 1808/14, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Zdeněk Hirschler
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
Jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
14000, 21818886, Praha 4, Praha 4, Plickova, 551 |
|
Ing. Antonín Penk
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
Jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
16000, 22169431, Praha 6, Praha 6, Bubeníčkova, 1808/14 |
|
Ing. ANTONÍN PENK
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
Jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
16200, 22169431, Praha, Břevnov, Bubeníčkova, 1808, 14, Bubeníčkova 1808/14, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. ZDENĚK HIRSCHLER
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
Jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
14900, 21818886, Praha, Háje, Plickova, 551, 25, Plickova 551/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|