ILONA TOMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
27731, 15460568, Malý Újezd, Jelenice, 57 |
|
ILONA TOMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
27731, 15460568, Mělník, Malý Újezd, Jelenice, 57, Jelenice 57, 27731 Malý Újezd |
|
Ilona Tomková
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
jednatel |
29.02.2012 |
Adresa: |
27601, 11682655, Mělník, Studentská, 2487, 12 |
|
Ilona Tomková
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
jednatel |
29.02.2012 |
Adresa: |
27601, 11682655, Mělník, Mělník, Mělník, Studentská, 2487, 12, Studentská 2487/12, 27601 Mělník |
|
Ing. Stanislav Přibyl
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
05.06.2000 |
Adresa: |
27601, 11662158, Mělník, Mělník, Macharova, 350 |
|
Vladimír Tomek
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
jednatel |
05.06.2000 |
Adresa: |
27731, 15460568, Mělník, Malý Újezd, Jelenice, 57 |
|
Ing. Stanislav Přibyl
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
05.06.2000 |
Adresa: |
27601, 11662158, Mělník, Mělník, Mělník, Macharova, 350, 16, Macharova 350/16, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR TOMEK
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
jednatel |
05.06.2000 |
Adresa: |
27731, 15460568, Mělník, Malý Újezd, Jelenice, 57, Jelenice 57, 27731 Malý Újezd |
|
Vladimír Tomek
|
Neaktivní
od 05.06.2000
|
jednatel |
30.03.1992 |
Adresa: |
11682809, Mělník, Dukelská, 2503 |
|
Ing. Stanislav Přibyl
|
Neaktivní
od 05.06.2000
|
jednatel |
30.03.1992 |
Adresa: |
11683554, Mělník, Studentská, 2580 |
|
Vladimír Tomek
|
Neaktivní
od 05.06.2000
|
jednatel |
30.03.1992 |
Adresa: |
27601, 11682809, Mělník, Mělník, Mělník, Dukelská, 2503, 12, Dukelská 2503/12, 27601 Mělník |
|
Ing. Stanislav Přibyl
|
Neaktivní
od 05.06.2000
|
jednatel |
30.03.1992 |
Adresa: |
27601, 11683554, Mělník, Mělník, Mělník, Studentská, 2580, Studentská 2580, 27601 Mělník |
|