Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Shun Fa import-export, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 45310351 |
Registrovaná adresa: | 14000, 25536842, Praha, Nusle, Nuselská, 78, 26, Nuselská 78/26, Nusle, 14000 Praha 4 |
Začleněno na: | 03.04.1992 |
Datum ukončení: | 16.02.2017 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Wang Jian Lin | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Ma Hui Xin | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Qian Jian Jun | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Cao Guoye | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Shi Liren | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Yan Xiu Jie | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Gao Derong | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Zhang Zue Tang | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Lü Xin | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Li Ming | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
|||
Zhang Aiping | Neaktivní od 16.02.2017 | 03.04.1992 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Shi Li Ren | Neaktivní od 16.02.2017 | Jednatel | 04.05.1992 |
|
|||
Shi Li Ren | Neaktivní od 16.02.2017 | Jednatel | 04.05.1992 |
|
|||
Wang Jian Lin | Neaktivní od 04.05.1992 | Jednatel | 03.04.1992 |
|
|||
Wang Jian Lin | Neaktivní od 04.05.1992 | Jednatel | 03.04.1992 |
|
Registrační číslo Shun Fa import-export, spol. s r.o. v likvidaci je 45310351.
Registrační adresa Shun Fa import-export, spol. s r.o. v likvidaci je 14000, 25536842, Praha, Nusle, Nuselská, 78, 26, Nuselská 78/26, Nusle, 14000 Praha 4.
Shun Fa import-export, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 03.04.1992.