Ing. Vlasatimil Šrůma
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
člen |
11.02.1993 |
Adresa: |
22350837, Praha 8, Praha 8, Pobřežní, 13 |
|
JUDr. Ivan Blažek
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
člen |
11.02.1993 |
Adresa: |
22169458, Praha 6, Praha 6, Bubeníčkova, 12 |
|
Ing. Vlasatimil Šrůma
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
člen |
11.02.1993 |
Adresa: |
18600, 22350837, Praha, Karlín, Pobřežní, 215, 13, Pobřežní 215/13, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JUDr. IVAN BLAŽEK
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
člen |
11.02.1993 |
Adresa: |
16200, 22169458, Praha, Břevnov, Bubeníčkova, 1809, 12, Bubeníčkova 1809/12, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Libor Dopita
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
předseda |
03.08.1992 |
Adresa: |
4, Praha 6, Praha 6, Ve Střešovičkách, 2990/56 |
|
JUDr. Libor Dopita
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
předseda |
03.08.1992 |
Adresa: |
2990/56, Praha 6, Praha 6, Ve Střešovičkách, Ve Střešovičkách 2990/56, Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
JUDr. Jaroslav Dušek
|
Neaktivní
od 03.08.1992
|
předseda |
13.01.1992 |
Adresa: |
22323767, Praha 8, Praha 8, Ratibořská, 749/34 |
|
Ing. Milan Jurčeka
|
Neaktivní
od 11.02.1993
|
člen |
13.01.1992 |
Adresa: |
21840091, Praha 4, Praha 4, Jeřábkova, 1456 |
|
JUDr. Ladislav Pauker
|
Neaktivní
od 11.02.1993
|
člen |
13.01.1992 |
Adresa: |
22330526, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 430/36 |
|
JUDr. Jaroslav Dušek
|
Neaktivní
od 03.08.1992
|
předseda |
13.01.1992 |
Adresa: |
18100, 22323767, Praha, Bohnice, Ratibořská, 749, 34, Ratibořská 749/34, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Milan Jurčeka
|
Neaktivní
od 11.02.1993
|
člen |
13.01.1992 |
Adresa: |
14900, 21840091, Praha, Chodov, Jeřábkova, 1456, 2, Jeřábkova 1456/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Ladislav Pauker
|
Neaktivní
od 11.02.1993
|
člen |
13.01.1992 |
Adresa: |
18100, 22330526, Praha, Čimice, Žalovská, 430, 36, Žalovská 430/36, Čimice, 18100 Praha 8 |
|