TOMÁŠ SMUTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
19600, 22405828, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, náměstí 25. března, 121, 1 |
|
TOMÁŠ SMUTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
19600, 22405828, Praha, Čakovice, náměstí 25. března, 121, 1, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
TOMÁŠ SMUTNÝ
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
19600, 22405828, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, náměstí 25. března, 121, 1 |
|
TOMÁŠ SMUTNÝ
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
19600, 22405828, Praha, Čakovice, náměstí 25. března, 121, 1, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Tomáš Smutný
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
20.03.2007 |
Adresa: |
22412131, Praha 9, Vyhlídkova, 763 |
|
Tomáš Smutný
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
20.03.2007 |
Adresa: |
19600, 22412131, Praha, Čakovice, Vyhlídkova, 763, 11, Vyhlídkova 763/11, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Radek Nováček
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
jednatel |
21.11.1996 |
Adresa: |
22351167, Praha 8, Praha 8, Pernerova, 19 |
|
Radek Nováček
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
jednatel |
21.11.1996 |
Adresa: |
18600, 22351167, Praha, Karlín, Pernerova, 250, 19, Pernerova 250/19, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
ing. Ivan Bláha
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
jednatel |
04.04.1996 |
Adresa: |
13000, 21778272, Praha 3, Praha 3, Chelčického, 1106/8 |
|
Jan Klouček
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
jednatel |
04.04.1996 |
Adresa: |
13000, 21778272, Praha 3, Praha 3, Chelčického, 1106/8 |
|
Ing. Ivan Bláha
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
jednatel |
04.04.1996 |
Adresa: |
13000, 21778272, Praha, Žižkov, Chelčického, 1106, 8, Chelčického 1106/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Klouček
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
jednatel |
04.04.1996 |
Adresa: |
13000, 21778272, Praha, Žižkov, Chelčického, 1106, 8, Chelčického 1106/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vladimír Váňa
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, Vrbová, 24 |
|
Vladimír Váňa
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
15521, 22109617, Praha, Sobín, Vlčnovská, 24, 4, Vlčnovská 24/4, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Vladimír Váňa
|
Neaktivní
od 13.03.1996
|
jednatel |
20.01.1992 |
Adresa: |
21729204, Praha 2, Praha 2, Plavecká, 4 |
|
JUDr. Jan Eberle
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
jednatel |
20.01.1992 |
Adresa: |
21707588, Praha 1, Praha 1, Olivova, 6 |
|
Vladimír Váňa
|
Neaktivní
od 13.03.1996
|
jednatel |
20.01.1992 |
Adresa: |
12800, 21729204, Praha, Nové Město, Plavecká, 404, 4, Plavecká 404/4, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
JUDr. Jan Eberle
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
jednatel |
20.01.1992 |
Adresa: |
11000, 21707588, Praha, Nové Město, Olivova, 948, 6, Olivova 948/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|