Ing. Rudolf Kubát
|
Neaktivní
od 19.01.2004
|
předseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
22249966, Praha 6, Praha 6, Laudova, 1007/21 |
|
František Baldrian
|
Neaktivní
od 19.01.2004
|
místopředseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
10011447, Břeclav, Moravská Nová Ves, U Mlýna, 474 |
|
František Baldrian
|
Neaktivní
od 19.01.2004
|
místopředseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
69155, 10011447, Břeclav, Moravská Nová Ves, Moravská Nová Ves, U Mlýna, 474, U Mlýna 474, 69155 Moravská Nová Ves |
|
Ing. RUDOLF KUBÁT
|
Neaktivní
od 19.01.2004
|
předseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
16300, 22249966, Praha, Řepy, Laudova, 1007, 21, Laudova 1007/21, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
František Baldrian
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen |
19.10.1996 |
Adresa: |
4, Břeclav, Moravská Nová Ves, Luční, 474 |
|
Alois Anton
|
Neaktivní
od 19.01.2004
|
člen |
19.10.1996 |
Adresa: |
4, Příbram, Příbram, Čechovská, 14 |
|
František Baldrian
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen |
19.10.1996 |
Adresa: |
474, Břeclav, Moravská Nová Ves, Luční, Luční 474, Moravská Nová Ves, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Alois Anton
|
Neaktivní
od 19.01.2004
|
člen |
19.10.1996 |
Adresa: |
14, Příbram, Příbram, Čechovská, Čechovská 14, Příbram, okres: Příbram, Česká republika |
|
PhDr Ludmila Prachařová
|
Neaktivní
od 19.10.1996
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
4, Praha 9, Machovská, 523/5 |
|
PhDr Ludmila Prachařová
|
Neaktivní
od 19.10.1996
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
523/5, Praha 9, Machovská, Machovská 523/5, Praha 9, Česká republika |
|
ing. Josef Svoboda
|
Neaktivní
od 21.12.1994
|
člen představenstva |
07.12.1992 |
Adresa: |
22153071, Praha 6, Bělohorská, 181 |
|
Ing. Josef Svoboda
|
Neaktivní
od 21.12.1994
|
člen představenstva |
07.12.1992 |
Adresa: |
16900, 22153071, Praha, Břevnov, Bělohorská, 517, 181, Bělohorská 517/181, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ing. Dalibor Štys
|
Neaktivní
od 07.12.1992
|
člen představenstva |
20.01.1992 |
Adresa: |
21766371, Praha 3, Kouřimská, 24 |
|
ing. Antonín Moravec
|
Neaktivní
od 19.10.1996
|
člen představenstva |
20.01.1992 |
Adresa: |
23479311, Česká Lípa, Okružní, 2161 |
|
ing. Rudolf Kubát
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen představenstva |
20.01.1992 |
Adresa: |
22249966, Praha 6, Laudova, 1007/21 |
|
ing. Dalibor Štys
|
Neaktivní
od 07.12.1992
|
člen představenstva |
20.01.1992 |
Adresa: |
13000, 21766371, Praha, Vinohrady, Kouřimská, 2347, 24, Kouřimská 2347/24, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ing. Antonín Moravec
|
Neaktivní
od 19.10.1996
|
člen představenstva |
20.01.1992 |
Adresa: |
47001, 23479311, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2161, Okružní 2161, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. RUDOLF KUBÁT
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen představenstva |
20.01.1992 |
Adresa: |
16300, 22249966, Praha, Řepy, Laudova, 1007, 21, Laudova 1007/21, Řepy, 16300 Praha 6 |
|