MIROSLAV MEDEK
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
jednatel |
12.11.2014 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
MIROSLAV MEDEK
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
jednatel |
12.11.2014 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Martin Šmidt
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
Jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
25242, 12773638, Jesenice, Horní Jirčany, Budějovická, 204 |
|
Radek Lustyk
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
53401, 7663439, Holice, Na Mušce, 1027 |
|
ing. MARTIN ŠMIDT
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
Jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
25242, 12773638, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Budějovická, 204, Budějovická 204, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Radek Lustyk
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
53401, 7663439, Pardubice, Holice, Holice, Na Mušce, 1027, Na Mušce 1027, 53401 Holice |
|
Ing. Martin Šmidt
|
Neaktivní
od 25.09.2007
|
Jednatel |
30.01.1992 |
Adresa: |
22671706, Praha 10, Praha 10, Uzbecká, 1411/4 |
|
Ing. Martin Šmidt
|
Neaktivní
od 25.09.2007
|
Jednatel |
30.01.1992 |
Adresa: |
10100, 22671706, Praha, Vršovice, Uzbecká, 1411, 4, Uzbecká 1411/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|