Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | PIECO, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 45315710 |
Registrovaná adresa: | 13000, 21761345, Praha, Vinohrady, Velehradská, 1397, 27, Velehradská 1397/27, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
Začleněno na: | 24.02.1992 |
Datum ukončení: | 17.09.2008 |
Předmět podnikání: |
Prodej a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
Realitní kancelář
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Elio Pintarelli | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
|||
Moreno Evangelisti | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
|||
Paolo Colombini | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
|||
Gino Colombini | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
|||
Guido Benuci | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
|||
Arnoldo Sergio, nar. 6. prosince 1934 | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
|||
Vigilio Puecher, nar. 9. června 1947 | Neaktivní od 17.09.2008 | 01.03.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Paolo Colombini | Neaktivní od 01.03.1999 | jednatel | 10.08.1998 |
|
|||
Paolo Colombini | Neaktivní od 01.03.1999 | jednatel | 10.08.1998 |
|
|||
Paolo Colombini | Neaktivní od 04.03.1998 | jednatel | 10.06.1992 |
|
|||
Paolo Colombini | Neaktivní od 04.03.1998 | jednatel | 10.06.1992 |
|
|||
Konstantin Pleský | Neaktivní od 10.06.1992 | jednatel | 24.02.1992 |
|
|||
Konstantin Pleský | Neaktivní od 10.06.1992 | jednatel | 24.02.1992 |
|
Registrační číslo PIECO, spol. s r.o. v likvidaci je 45315710.
Registrační adresa PIECO, spol. s r.o. v likvidaci je 13000, 21761345, Praha, Vinohrady, Velehradská, 1397, 27, Velehradská 1397/27, Vinohrady, 13000 Praha 3.
PIECO, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 24.02.1992.