Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Průmyslová strojírna spol. s r.o. |
ICO: | 45315876 |
Registrovaná adresa: | 10200, 22565981, Praha, Hostivař, Dolnoměcholupská, 209, 17, Dolnoměcholupská 209/17, Hostivař, 10200 Praha 10 |
Začleněno na: | 13.10.1992 |
Datum ukončení: | 24.06.2004 |
Předmět podnikání: |
2. Výroba strojírenských výrobků
vývoj,výroba,nákup,prodej,přeprava a znehodnocování střeliva
3. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
vývoj,výroba,nákup,prodej,přeprava a znehodnocovánístřeliva
vývoj,výroba,opravy,úpravy,přeprava,nákup,prodej,půjčování a znehodnocování zbraní
vývoj,výroba,opravy,úpravy,přeprava,nákup,prodej,půjčovánía znehodnocování zbraní
1. Vývoj strojírenských výrobků
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Tomáš Kovařík | Neaktivní od 24.06.2004 | 21.05.1997 | |
|
|||
František Novotný | Neaktivní od 24.06.2004 | 21.05.1997 | |
|
|||
Pavel Růža | Neaktivní od 24.06.2004 | 21.05.1997 | |
|
|||
Petr Veselý | Neaktivní od 24.06.2004 | 21.05.1997 | |
|
|||
Pavel Kejha | Neaktivní od 24.06.2004 | 21.12.1995 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Vladimír Mohyla | Neaktivní od 21.05.1997 | jednatel | 01.10.1993 |
|
|||
Ing. Tomáš Kovařík | Neaktivní od 24.06.2004 | jednatel | 01.10.1993 |
|
|||
Vladimír Mohyla | Neaktivní od 21.05.1997 | jednatel | 01.10.1993 |
|
|||
Ing. Tomáš Kovařík | Neaktivní od 24.06.2004 | jednatel | 01.10.1993 |
|
|||
ing. Jiří Toušek | Neaktivní od 01.10.1993 | Jednatel | 13.10.1992 |
|
|||
ing. Jiří Toušek | Neaktivní od 01.10.1993 | Jednatel | 13.10.1992 |
|
Registrační číslo Průmyslová strojírna spol. s r.o. je 45315876.
Registrační adresa Průmyslová strojírna spol. s r.o. je 10200, 22565981, Praha, Hostivař, Dolnoměcholupská, 209, 17, Dolnoměcholupská 209/17, Hostivař, 10200 Praha 10.
Průmyslová strojírna spol. s r.o. byla založena 13.10.1992.