MILAN KRINKE
|
Aktivní
|
místopředseda, hlavní poradce chovu |
28.06.2024 |
Adresa: |
32300, 24436321, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Pode Dvory, Pode Dvory č.ev. 1330, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JITKA KRSOVÁ
|
Aktivní
|
ekonom a jednatel |
27.06.2024 |
Adresa: |
33401, 7054122, Plzeň-jih, Přeštice, Skočice, 123, Skočice 123, 33401 Přeštice |
|
MARTA FUGLEVIČOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
27.06.2024 |
Adresa: |
74764, 26119901, Opava, Budišovice, Budišovice, Hraniční, 170, Hraniční 170, 74764 Budišovice |
|
MARTA FUGLEVIČOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
74764, 26119901, Opava, Budišovice, Budišovice, Hraniční, 170 |
|
MARIKA CIBULKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
34953, 26866030, Tachov, Lestkov, Vysoké Jamné, 48 |
|
MIROSLAV VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
předseda |
20.12.2018 |
Adresa: |
50401, 20335822, Hradec Králové, Nový Bydžov, Nový Bydžov, M. Alše, 256 |
|
MILAN KRINKE
|
Aktivní
|
místopředseda, hlavní poradce chovu |
20.12.2018 |
Adresa: |
30100, 24544663, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klatovská třída, 1600, 78 |
|
JITKA KRSOVÁ
|
Aktivní
|
pokladní |
20.12.2018 |
Adresa: |
33401, 7054122, Plzeň-jih, Přeštice, Skočice, 123 |
|
MIROSLAV VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
předseda |
20.12.2018 |
Adresa: |
50401, 20335822, Hradec Králové, Nový Bydžov, Nový Bydžov, M. Alše, 256, M. Alše 256, 50401 Nový Bydžov |
|
MARTA FUGLEVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
74764, 26119901, Opava, Budišovice, Budišovice, Hraniční, 170, Hraniční 170, 74764 Budišovice |
|
DAGMAR KARTALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
28915, 1139584, Nymburk, Kounice, Kounice, 55 |
|
DAGMAR KARTALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
28915, 1139584, Nymburk, Kounice, Kounice, 55, č.p. 55, 28915 Kounice |
|
MARIKA CIBULKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
člen výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
34953, 26866030, Tachov, Lestkov, Vysoké Jamné, 48, Vysoké Jamné 48, 34953 Lestkov |
|
BOŽENA ČELAKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
32300, 24422398, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Kotíkovská, 788, 54 |
|
PAVEL HOFÍREK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
člen výboru |
20.12.2018 |
Adresa: |
73923, 25505599, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Ve Vrbí, 649 |
|
BOŽENA ČELAKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
32300, 24422398, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Kotíkovská, 788, 54, Kotíkovská 788/54, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
PAVEL HOFÍREK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
člen výboru |
20.12.2018 |
Adresa: |
73923, 25505599, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Ve Vrbí, 649, Ve Vrbí 649, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
JITKA KRSOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2024
|
pokladní |
20.12.2018 |
Adresa: |
33401, 7054122, Plzeň-jih, Přeštice, Skočice, 123, Skočice 123, 33401 Přeštice |
|
MILAN KRINKE
|
Neaktivní
od 28.06.2024
|
místopředseda, hlavní poradce chovu |
20.12.2018 |
Adresa: |
30100, 24544663, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klatovská třída, 1600, 78, Klatovská třída 1600/78, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|