Daniel Cafourek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
jednatel |
08.01.2009 |
Adresa: |
35735, 20967837, Chodov, U Koupaliště, 808 |
|
DANIEL CAFOUREK
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
jednatel |
08.01.2009 |
Adresa: |
35735, 20967837, Sokolov, Chodov, Chodov, U Koupaliště, 808, U Koupaliště 808, 35735 Chodov |
|
JUDr. Pavel Žáček
|
Neaktivní
od 08.01.2009
|
Jednatel |
10.01.2006 |
Adresa: |
14000, 1, Praha 4 - Braník, U Družstva Práce, 100 |
|
JUDr. Pavel Žáček
|
Neaktivní
od 08.01.2009
|
Jednatel |
10.01.2006 |
Adresa: |
14000, 22731377, Praha, Braník, U družstva Práce, 1728, 100, U družstva Práce 1728/100, Braník, 14000 Praha 4 |
|
Dipl. Ecc. Ljubomír Lazarovski
|
Neaktivní
od 19.07.2006
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22670564, Praha 10, Praha 10, Kubánské nám., 22 |
|
Dipl. Ecc. Ljubomír Lazarovski
|
Neaktivní
od 19.07.2006
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
10000, 22670564, Praha, Vršovice, Kubánské náměstí, 1317, 22, Kubánské náměstí 1317/22, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Miroslav Vavřinec
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
24584088, Plzeň-město, Plzeň, Živnostenská, 22 |
|
Dipl. Ecc. Ljubomír Lazarovski
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
21749531, Praha 2, Praha 2, Lužická, 1 |
|
Mgr. Pavel Žáček
|
Neaktivní
od 10.01.2006
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
22398562, Praha 8, Praha 8, Mazurská, 525 |
|
ing. Miroslav Vavřinec
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
31200, 24584088, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Živnostenská, 1078, 22, Živnostenská 1078/22, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Dipl. Ecc. Ljubomír Lazarovski
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
12000, 21749531, Praha, Vinohrady, Lužická, 1003, 1, Lužická 1003/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Pavel Žáček
|
Neaktivní
od 10.01.2006
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
18100, 22398562, Praha, Troja, Mazurská, 525, 19, Mazurská 525/19, Troja, 18100 Praha 8 |
|