BERNARD LAINKA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2023 |
Adresa: |
38301, 85389765, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 77, č.p. 77, 38301 Pěčnov |
|
Ing. JAROSLAV TŮMA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2022 |
Adresa: |
38481, 25706039, Prachatice, Čkyně, Čkyně, 305 |
|
Ing. JAROSLAV TŮMA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2022 |
Adresa: |
38481, 25706039, Prachatice, Čkyně, Čkyně, 305, č.p. 305, 38481 Čkyně |
|
BERNARD LAINKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2020 |
Adresa: |
38301, 859460, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 26 |
|
PAVLÍNA MÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
17.05.2021 |
Adresa: |
34806, 79673457, Tachov, Rozvadov, Milíře, 44 |
|
PAVLÍNA MÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
17.05.2021 |
Adresa: |
34806, 79673457, Tachov, Rozvadov, Milíře, 44, Milíře 44, 34806 Rozvadov |
|
Ing. JAROSLAV TŮMA
|
Neaktivní
od 17.05.2021
|
jednatel |
18.01.2020 |
Adresa: |
38481, 25706039, Prachatice, Čkyně, Čkyně, 305 |
|
Ing. JAROSLAV TŮMA
|
Neaktivní
od 17.05.2021
|
jednatel |
18.01.2020 |
Adresa: |
38481, 25706039, Prachatice, Čkyně, Čkyně, 305, č.p. 305, 38481 Čkyně |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 11.08.2023
|
jednatel |
18.01.2020 |
Adresa: |
38301, 859460, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 26, č.p. 26, 38301 Pěčnov |
|
JAROMÍR NOVÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2020
|
jednatel |
29.05.2018 |
Adresa: |
38301, 70012504, Prachatice, Prachatice, Oseky, 45 |
|
JAROMÍR NOVÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2020
|
jednatel |
29.05.2018 |
Adresa: |
38301, 70012504, Prachatice, Prachatice, Oseky, 45, Oseky 45, 38301 Prachatice |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 29.05.2018
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
38301, 859460, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 26 |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 29.05.2018
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
38301, 859460, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 26, č.p. 26, 38301 Pěčnov |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
38301, 859249, Pěčnov, Pěčnov, 3 |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
38301, 859249, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 3, č.p. 3, 38301 Pěčnov |
|
Bernard Lainka
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
29.05.2008 |
Adresa: |
38301, 859249, Pěčnov, 3 |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
29.05.2008 |
Adresa: |
38301, 859249, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 3, č.p. 3, 38301 Pěčnov |
|
Bernard Lainka
|
Neaktivní
od 29.05.2008
|
jednatel |
11.09.2006 |
Adresa: |
38421, 859249, Pěčnov, 3 |
|
BERNARD LAINKA
|
Neaktivní
od 29.05.2008
|
jednatel |
11.09.2006 |
Adresa: |
38301, 859249, Prachatice, Pěčnov, Pěčnov, 3, č.p. 3, 38301 Pěčnov |
|
Ing. Pavel Křížek
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
24556688, Plzeň-město, Plzeň, Tomanova, 12 |
|
Jiří Beránek
|
Neaktivní
od 11.09.2006
|
Jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
897167, Plzeň-jih, Vstiš, 160 |
|
Ing. Pavel Křížek
|
Neaktivní
od 19.05.2000
|
Jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
30100, 24556688, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Tomanova, 2678, 12, Tomanova 2678/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jiří Beránek
|
Neaktivní
od 11.09.2006
|
Jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
33441, 897167, Plzeň-jih, Vstiš, Vstiš, 160, č.p. 160, 33441 Vstiš |
|