MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
člen představenstva |
12.02.2017 |
Adresa: |
32300, 24482862, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Kotíkovská, 649, 15 |
|
MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
člen představenstva |
12.02.2017 |
Adresa: |
32300, 24482862, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Kotíkovská, 649, 15, Kotíkovská 649/15, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
HANA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
33026, 740608, Plzeň-sever, Tlučná, Tlučná, V Rybníčkách, 511 |
|
HANA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
33026, 740608, Plzeň-sever, Tlučná, Tlučná, V Rybníčkách, 511, V Rybníčkách 511, 33026 Tlučná |
|
MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 12.02.2017
|
člen představenstva |
19.03.2016 |
Adresa: |
32600, 74441191, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Papírnická, 2781, 11 |
|
MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 12.02.2017
|
člen představenstva |
19.03.2016 |
Adresa: |
32600, 74441191, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Papírnická, 2781, 11, Papírnická 2781/11, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JAROSLAV KOKEŠ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
30100, 27840671, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Borského parku, 2887, 27 |
|
JAROSLAV KOKEŠ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda představenstva |
19.08.2015 |
Adresa: |
30100, 27840671, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Borského parku, 2887, 27, U Borského parku 2887/27, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
člen představenstva |
15.07.2015 |
Adresa: |
30100, 24545805, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Anglické nábřeží, 1697, 12 |
|
MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
člen představenstva |
15.07.2015 |
Adresa: |
30100, 24545805, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Anglické nábřeží, 1697, 12, Anglické nábřeží 1697/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Milan Kokeš
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
30100, 24545805, Plzeň, Anglické nábřeží, 1697, 12 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
předseda představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
30100, 27840671, Plzeň, U Borského parku, 27 |
|
Hana Matoušková
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
člen představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
33026, 740608, Tlučná, V Rybníčkách, 511 |
|
MILAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
30100, 24545805, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Anglické nábřeží, 1697, 12, Anglické nábřeží 1697/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JAROSLAV KOKEŠ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
předseda představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
30100, 27840671, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Borského parku, 2887, 27, U Borského parku 2887/27, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
HANA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
člen představenstva |
18.08.2010 |
Adresa: |
33026, 740608, Plzeň-sever, Tlučná, Tlučná, V Rybníčkách, 511, V Rybníčkách 511, 33026 Tlučná |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
předseda představenstva |
12.11.2003 |
Adresa: |
32600, 24495816, Plzeň, Na Vyhlídce, 2 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
člen představenstva |
12.11.2003 |
Adresa: |
31812, 24562963, Plzeň, Vojanova, 11 |
|
Milan Kokeš
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
člen představenstva |
12.11.2003 |
Adresa: |
31812, 24562963, Plzeň, Vojanova, 11 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
předseda představenstva |
12.11.2003 |
Adresa: |
32600, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Vyhlídce, 1144, 2, Na Vyhlídce 1144/2, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
člen představenstva |
12.11.2003 |
Adresa: |
31800, 24562963, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Vojanova, 741, 11, Vojanova 741/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Milan Kokeš
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
člen představenstva |
12.11.2003 |
Adresa: |
31800, 24562963, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Vojanova, 741, 11, Vojanova 741/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ivana Příhodová
|
Neaktivní
od 12.11.2003
|
člen |
31.10.2001 |
Adresa: |
32329, 24430978, Plzeň-město, Plzeň, Žlutická, 14 |
|
Ivana Příhodová
|
Neaktivní
od 12.11.2003
|
člen |
31.10.2001 |
Adresa: |
32300, 24430978, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Žlutická, 1620, 14, Žlutická 1620/14, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Jaroslav Tauer
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
člen představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
32005, 24526843, Plzeň-město, Plzeň, Luďka Pika, 469/13 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 12.11.2003
|
předseda představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
31502, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Na vyhlídce, 2 |
|
Lenka Vošvrdová
|
Neaktivní
od 12.11.2003
|
člen představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
31502, 24493481, Plzeň-město, Plzeň, Na spojce, 18 |
|
Ing. Jaroslav Tauer
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
člen představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
30100, 24526843, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Luďka Pika, 469, 13, Luďka Pika 469/13, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|
Lenka Vošvrdová
|
Neaktivní
od 12.11.2003
|
člen představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
32600, 24493481, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Spojce, 422, 18, Na Spojce 422/18, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 12.11.2003
|
předseda představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
32600, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Vyhlídce, 1144, 2, Na Vyhlídce 1144/2, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
předseda |
14.07.1999 |
Adresa: |
31205, 24581551, Plzeň-město, Plzeň, Na dlouhých, 67 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen |
14.07.1999 |
Adresa: |
31502, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Na vyhlídce, 2 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen |
14.07.1999 |
Adresa: |
32600, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Vyhlídce, 1144, 2, Na Vyhlídce 1144/2, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
předseda |
14.07.1999 |
Adresa: |
31200, 24581551, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Dlouhých, 813, 67, Na Dlouhých 813/67, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
předseda představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
31502, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Na vyhlídce, 2 |
|
ing. Pavel Tuháček
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
31701, 24598445, Plzeň-město, Plzeň, Na líše, 8 |
|
Ing. Zdeněk Pokorný
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
33008, 9064192, Zruč-Senec, Plzeňská, 116 |
|
Jaroslav Kokeš
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
předseda představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
32600, 24495816, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Vyhlídce, 1144, 2, Na Vyhlídce 1144/2, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
ing. Pavel Tuháček
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
32600, 24598445, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Na Líše, 344, 8, Na Líše 344/8, Černice, 32600 Plzeň |
|
Ing. Zdeněk Pokorný
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
19.01.1999 |
Adresa: |
33008, 9064192, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Plzeňská, 116, Plzeňská 116, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
ing. František Koníček
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
předseda představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
25225, 6314376, Praha-západ, Jinočany, Lidická, 228 |
|
ing. Vladimír Babka
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
25601, Benešov, Benešov, Vatěkov, 19 |
|
ing. Zdeněk Pecha
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
50011, 23928697, Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova, 307 |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
místopředseda představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
31205, 24581551, Plzeň-město, Plzeň, Na dlouhých, 67 |
|
Ing. Ivo Dubský
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
30122, 24556475, Plzeň-město, Plzeň, Koperníkova, 41 |
|
ing. František Koníček
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
předseda představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
25225, 6314376, Praha-západ, Jinočany, Jinočany, Lidická, 228, Lidická 228, 25225 Jinočany |
|
ing. Vladimír Babka
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
25601, 2935945, Benešov, Václavice, Vatěkov, 19, Vatěkov 19, 25601 Václavice |
|
Ing. Zdeněk Pecha
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
50011, 23928697, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 307, 5, Štefánikova 307/5, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
místopředseda představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
31200, 24581551, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Dlouhých, 813, 67, Na Dlouhých 813/67, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
ing. Ivo Dubský
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
30100, 24556475, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova, 2658, 41, Koperníkova 2658/41, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Ivo Dubský
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
místopředseda představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
30122, 24556475, Plzeň-město, Plzeň, Koperníkova, 41 |
|
ing. Ivo Dubský
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
místopředseda představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
30100, 24556475, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova, 2658, 41, Koperníkova 2658/41, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ing. Bedřich Tauš
|
Neaktivní
od 01.10.1997
|
místopředseda představenstva |
18.02.1997 |
Adresa: |
32334, 24432041, Plzeň-město, Plzeň, Krašovská, 10 |
|
Ing. Jaroslav Tauer
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
člen představenstva |
18.02.1997 |
Adresa: |
32005, 24526843, Plzeň-město, Plzeň, Luďka Pika, 469/13 |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
předseda představenstva |
18.02.1997 |
Adresa: |
31205, 24581551, Plzeň-město, Plzeň, Na dlouhých, 67 |
|
Ing. Bedřich Tauš
|
Neaktivní
od 01.10.1997
|
místopředseda představenstva |
18.02.1997 |
Adresa: |
32300, 24432041, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Krašovská, 1726, 10, Krašovská 1726/10, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Jaroslav Tauer
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
člen představenstva |
18.02.1997 |
Adresa: |
30100, 24526843, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Luďka Pika, 469, 13, Luďka Pika 469/13, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
předseda představenstva |
18.02.1997 |
Adresa: |
31200, 24581551, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Dlouhých, 813, 67, Na Dlouhých 813/67, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. Jaroslav Jirka
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
člen |
01.09.1992 |
Adresa: |
30166, 24486426, Plzeň-město, Plzeň, Bolevecká, 15 |
|
ing. Václav Nápravník
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
člen |
01.09.1992 |
Adresa: |
32330, 24430145, Plzeň-město, Plzeň, Manětínská, 61 |
|
Marie Schwindová
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
člen |
01.09.1992 |
Adresa: |
31207, 24582077, Plzeň-město, Plzeň, Pod vrchem, 57 |
|
Ing. Jaroslav Jirka
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
člen |
01.09.1992 |
Adresa: |
30100, 24486426, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Bolevecká, 990, 15, Bolevecká 990/15, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ing. Václav Nápravník
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
člen |
01.09.1992 |
Adresa: |
32300, 24430145, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1539, 61, Manětínská 1539/61, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Marie Schwindová
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
člen |
01.09.1992 |
Adresa: |
31200, 24582077, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Pod Vrchem, 871, 57, Pod Vrchem 871/57, Lobzy, 31200 Plzeň |
|