QUANG HA DUC
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
47123, 23133881, Zákupy, Zákupy, Mimoňská, 244 |
|
QUANG HA DUC
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
47123, 23133881, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, Mimoňská, 244, Mimoňská 244, 47123 Zákupy |
|
Ing. Quang Ha Duc
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
Jednatel |
06.02.2012 |
Adresa: |
Plzeň-jih, Přeštice, 1. Máje, 777 |
|
Ing. Quang Ha Duc
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
Jednatel |
06.02.2012 |
Adresa: |
33401, 7070942, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Tř. 1. máje, 777, Tř. 1. máje 777, 33401 Přeštice |
|
Ing. Quang Ha Duc, nar. 26.10.1946
|
Neaktivní
od 06.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
Plzeň-jih, Přeštice, 1. Máje, 777 |
|
Ing. Quang Ha Duc, nar. 26.10.1946
|
Neaktivní
od 06.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1998 |
Adresa: |
33401, 7070942, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Tř. 1. máje, 777, Tř. 1. máje 777, 33401 Přeštice |
|
Ing. Quang Ha Dúc
|
Neaktivní
od 22.05.1998
|
Jednatel |
30.05.1995 |
Adresa: |
Domažlice, Chrástavice, 5 |
|
Ing. Quang Ha Dúc
|
Neaktivní
od 22.05.1998
|
Jednatel |
30.05.1995 |
Adresa: |
34401, 6788017, Domažlice, Chrastavice, Chrastavice, 5, č.p. 5, 34401 Chrastavice |
|
Ing. Quang Ha Dúc
|
Neaktivní
od 30.05.1995
|
Jednatel |
02.10.1993 |
Adresa: |
dlouhodobý pobyt v ČR Dýšiná, ubytovna Sport |
|
Jaroslav Pelíšek
|
Neaktivní
od 02.10.1993
|
Jednatel |
27.08.1992 |
Adresa: |
34562, 6764649, Domažlice, Holýšov, Školní, 247 |
|
Jaroslav Pelíšek
|
Neaktivní
od 02.10.1993
|
Jednatel |
27.08.1992 |
Adresa: |
34562, 6764649, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Školní, 247, Školní 247, 34562 Holýšov |
|