KAMIL MAŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.06.2019 |
Adresa: |
30100, 28260252, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Pramenní, 1596, 23 |
|
KAMIL MAŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.06.2019 |
Adresa: |
30100, 28260252, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Pramenní, 1596, 23, Pramenní 1596/23, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ BOUBÍN
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
jednatel |
16.12.2013 |
Adresa: |
33011, 27262561, Třemošná, Třemošná, Sklárenská, 1119 |
|
JIŘÍ BOUBÍN
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
jednatel |
16.12.2013 |
Adresa: |
33011, 27262561, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sklárenská, 1119, Sklárenská 1119, 33011 Třemošná |
|
LUDVÍK MELIS
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
jednatel |
02.05.2013 |
Adresa: |
30100, 24555746, Plzeň, Jižní Předměstí, Baarova, 2590, 26 |
|
LUDVÍK MELIS
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
jednatel |
02.05.2013 |
Adresa: |
30100, 24555746, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Baarova, 2590, 26, Baarova 2590/26, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ludvík Melis
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
24555746, Plzeň-město, Plzeň, Baarova, 26 |
|
LUDVÍK MELIS
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
30100, 24555746, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Baarova, 2590, 26, Baarova 2590/26, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ludvík Melis
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
24542776, Plzeň-město, Plzeň, Schwarzova, 19 |
|
Ludvík Melis
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
30100, 24542776, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Schwarzova, 1284, 19, Schwarzova 1284/19, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|