Ing. PAVEL RIEGER
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
36301, 12010669, Velichov, Velichov, 145 |
|
JAROSLAV FRÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
36001, 20744366, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Šumavská, 1673, 22 |
|
Ing. PAVEL RIEGER
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
36301, 12010669, Karlovy Vary, Velichov, Velichov, 145, č.p. 145, 36301 Velichov |
|
JAROSLAV FRÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
36001, 20744366, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Šumavská, 1673, 22, Šumavská 1673/22, 36001 Karlovy Vary |
|
Jaroslav Fráňa
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
Jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
20744366, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Šumavská, 22 |
|
JAROSLAV FRÁŇA
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
Jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
36001, 20744366, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Šumavská, 1673, 22, Šumavská 1673/22, 36001 Karlovy Vary |
|
Miroslav Vojtek
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
20690177, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Požární, 6 |
|
Ralph Erlebach
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
20710038, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Závodu míru, 688 |
|
Ing. Pavel Rieger
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
12010669, Karlovy Vary, Velichov, 145 |
|
Miroslav Vojtek
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
36005, 20690177, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Požární, 822, 6, Požární 822/6, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Ralph Erlebach
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
36017, 20710038, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 688, Závodu míru 688, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. PAVEL RIEGER
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
36301, 12010669, Karlovy Vary, Velichov, Velichov, 145, č.p. 145, 36301 Velichov |
|
.
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
|
22.05.1992 |
|