VÁCLAV MACHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.03.2021 |
Adresa: |
33151, 622338, Plzeň-sever, Kaznějov, Kaznějov, Poštovní, 475 |
|
Václav Macháček
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.03.2021 |
Adresa: |
33151, 622338, Plzeň-sever, Kaznějov, Kaznějov, Poštovní, 475, Poštovní 475, 33151 Kaznějov |
|
Ing. MARTIN MACHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
33005, 27921646, Dobříč, Dobříč, 143 |
|
Ing. MARTIN MACHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
33005, 27921646, Plzeň-sever, Dobříč, Dobříč, 143, č.p. 143, 33005 Dobříč |
|
Ing. Martin Macháček
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
03.10.2006 |
Adresa: |
33151, Kaznějov, Rybnice, 162 |
|
Ing. Martin Macháček
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
03.10.2006 |
Adresa: |
33151, 25894889, Plzeň-sever, Rybnice, Rybnice, 162, č.p. 162, 33151 Rybnice |
|
Stanislav Macháček
|
Neaktivní
od 05.08.2013
|
Jednatel |
10.11.1999 |
Adresa: |
621641, Plzeň-sever, Kaznějov, Poštovní, 399 |
|
Václav Macháček
|
Neaktivní
od 28.03.2021
|
Jednatel |
10.11.1999 |
Adresa: |
622338, Plzeň-sever, Kaznějov, Poštovní, 475 |
|
Stanislav Macháček
|
Neaktivní
od 05.08.2013
|
Jednatel |
10.11.1999 |
Adresa: |
33151, 621641, Plzeň-sever, Kaznějov, Kaznějov, Poštovní, 399, Poštovní 399, 33151 Kaznějov |
|
Václav Macháček
|
Neaktivní
od 28.03.2021
|
Jednatel |
10.11.1999 |
Adresa: |
33151, 622338, Plzeň-sever, Kaznějov, Kaznějov, Poštovní, 475, Poštovní 475, 33151 Kaznějov |
|
Stanislav Macháček
|
Neaktivní
od 10.11.1999
|
Jednatel |
27.04.1992 |
Adresa: |
621641, Plzeň-sever, Kaznějov, čp. 399 |
|
Stanislav Macháček
|
Neaktivní
od 10.11.1999
|
Jednatel |
27.04.1992 |
Adresa: |
33151, 621641, Plzeň-sever, Kaznějov, Kaznějov, Poštovní, 399, Poštovní 399, 33151 Kaznějov |
|