Jan Kühtreiber
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
31200, 1, Plzeň-město, Plzeň 4, Hrádecká, č. 1 |
|
Jan Kühtreiber
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
31200, 24468967, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Hrádecká, 1162, 1, Hrádecká 1162/1, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Vilém Čermák
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
Jednatel |
20.01.1998 |
Adresa: |
33035, 9049746, Plzeň-sever, Třebobuz, 27, p. Líšťany |
|
Vilém Čermák
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
Jednatel |
20.01.1998 |
Adresa: |
33035, 9049746, Plzeň-sever, Líšťany, Třebobuz, 27, Třebobuz 27, 33035 Líšťany |
|
Vilém Čermák
|
Neaktivní
od 20.01.1998
|
Jednatel |
09.05.1996 |
Adresa: |
32327, 24428019, Plzeň-město, Plzeň, Plaská, 35 |
|
Vilém Čermák
|
Neaktivní
od 20.01.1998
|
Jednatel |
09.05.1996 |
Adresa: |
32300, 24428019, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Plaská, 1334, 35, Plaská 1334/35, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Vilém Čermák
|
Neaktivní
od 09.05.1996
|
Jednatel |
29.04.1992 |
Adresa: |
24456900, Plzeň-město, Plzeň, Krajní, 4 |
|
Vilém Čermák
|
Neaktivní
od 09.05.1996
|
Jednatel |
29.04.1992 |
Adresa: |
31800, 24456900, Plzeň-město, Plzeň, Nová Hospoda, Krajní, 130, 4, Krajní 130/4, Nová Hospoda, 31800 Plzeň |
|