Ing. Jan Dundel
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
předseda představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
19215789, Brno-město, Brno, Arménská, 5 |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
člen představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
19696485, Brno-město, Brno, Kosmova, 7 |
|
ing. Anatolij Salamantin
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
člen představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
3, Liberec, Liberec, Bendova, 20 |
|
Ing. Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
člen představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
24703087, Brno-venkov, Oslavany, Školní, 4 |
|
Ing. Jan Dundel
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
předseda představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
62500, 19215789, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 503, 5, Arménská 503/5, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
člen představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
61200, 19696485, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kosmova, 307, 7, Kosmova 307/7, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ing. Anatolij Salamantin
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
člen představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
46001, 23664533, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Bendlova, 1129, 20, Bendlova 1129/20, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Ing. Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
člen představenstva |
11.11.1997 |
Adresa: |
66412, 24703087, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Školní, 608, 4, Školní 608/4, 66412 Oslavany |
|
ing. Miroslav Hálek
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
předseda představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
1, Hradec Králové 8, Mužíkova, 336 |
|
ing. Jiří Mutinský
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
20796102, Sokolov, Sokolov, Jednoty, 1439 |
|
Ing. Luboš Orálek
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
místopředseda představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
20973187, Sokolov, Oloví, Horní, 299 |
|
Ing. Miroslav Hálek
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
předseda představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
50008, 23806460, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mužíkova, 336, 8, Mužíkova 336/8, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
ing. Jiří Mutinský
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
35601, 20796102, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Jednoty, 1439, Jednoty 1439, 35601 Sokolov |
|
Ing. Luboš Orálek
|
Neaktivní
od 01.11.2006
|
místopředseda představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
35707, 20973187, Sokolov, Oloví, Oloví, Horní, 299, Horní 299, 35707 Oloví |
|
ing. Aleš Tomek
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
13.12.1994 |
Adresa: |
22427139, Praha 9, Praha 9, Kukelská, 903/1 |
|
ing. Luboš Orálek
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
předseda představenstva |
13.12.1994 |
Adresa: |
3, Sokolov, Oloví, Horní nám., 10/1 |
|
ing. Aleš Tomek
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
13.12.1994 |
Adresa: |
19800, 22427139, Praha, Hloubětín, Kukelská, 903, 1, Kukelská 903/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Luboš Orálek
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
předseda představenstva |
13.12.1994 |
Adresa: |
35707, 20971478, Sokolov, Oloví, Oloví, náměstí Horní, 10, náměstí Horní 10, 35707 Oloví |
|
ing. Luboš Orálek
|
Neaktivní
od 13.12.1994
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
3, Sokolov, Oloví, Horní nám., 10/1 |
|
ing. Aleš Tomek
|
Neaktivní
od 13.12.1994
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
3, Praha 9, Praha 9, Kuhelská, 903/1 |
|
doc. ing. Petr Hrubý
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
24556793, Plzeň-město, Plzeň, Kardinála Berana, 13 |
|
Ladislav Olejník
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 51 |
|
Ing. Luboš Orálek
|
Neaktivní
od 13.12.1994
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
35707, 20971478, Sokolov, Oloví, Oloví, náměstí Horní, 10, náměstí Horní 10, 35707 Oloví |
|
ing. Aleš Tomek
|
Neaktivní
od 13.12.1994
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
19800, 22427139, Praha, Hloubětín, Kukelská, 903, 1, Kukelská 903/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
doc. ing. Petr Hrubý
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
30100, 24556793, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2694, 13, Kardinála Berana 2694/13, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ladislav Olejník
|
Neaktivní
od 11.11.1997
|
člen představenstva |
08.03.1994 |
Adresa: |
36010, 20689829, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 787, 51, Buchenwaldská 787/51, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
ing. Ludvík Konečný
|
Neaktivní
od 08.03.1994
|
člen představenstva |
02.12.1992 |
Adresa: |
4, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvořákova, 627 |
|
ing. Ludvík Konečný
|
Neaktivní
od 08.03.1994
|
člen představenstva |
02.12.1992 |
Adresa: |
627, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvořákova, Dvořákova 627, Karlovy Vary, okres: Karlovy Vary, Česká republika |
|
JUDr. Jiří Séquardt
|
Neaktivní
od 02.12.1992
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
20741561, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Horova, 6 |
|
ing. Vítězslava Martinovská
|
Neaktivní
od 08.03.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
20741316, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Poděbradská, 3 |
|
ing. Oldřich Běleja
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
19383355, Brno-město, Brno, Voříškova, 13 |
|
JUDr. Jiří Séquardt
|
Neaktivní
od 02.12.1992
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
36001, 20741561, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Horova, 1333, 6, Horova 1333/6, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. Vítězslava Martinovská
|
Neaktivní
od 08.03.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
36001, 20741316, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Poděbradská, 1308, 3, Poděbradská 1308/3, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. Oldřich Běleja
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
62300, 19383355, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 403, 13, Voříškova 403/13, Kohoutovice, 62300 Brno |
|