DENNIS WERIAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.07.2024 |
Adresa: |
London, Lodge Road 18, Lodge Road 18, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
FRANK HALMOS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.07.2023 |
Adresa: |
Budapešť, Teréz Körút, Teréz Körút, Budapešť, Maďarsko |
|
MARK NICHOLAS HENNEBRY
|
Aktivní
|
předseda |
27.03.2020 |
Adresa: |
Dublin, 124 Roebuck Road Clonskeagh |
|
Ing. LEV NOVOBILSKÝ
|
Aktivní
|
člen |
27.03.2020 |
Adresa: |
25243, 25327267, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 687 |
|
KAREL KALIVODA
|
Aktivní
|
člen |
27.03.2020 |
Adresa: |
35301, 27288218, Cheb, Zádub-Závišín, Zádub, 104 |
|
KAREL KALIVODA
|
Aktivní
|
člen |
27.03.2020 |
Adresa: |
35301, 27288218, Cheb, Zádub-Závišín, Zádub, 104, Zádub 104, 35301 Zádub-Závišín |
|
MARK NICHOLAS HENNEBRY
|
Aktivní
|
předseda |
27.03.2020 |
Adresa: |
Dublin, 124 Roebuck Road Clonskeagh, 124 Roebuck Road Clonskeagh, Dublin, Irsko |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
13.08.2017 |
Adresa: |
35301, 27376303, Cheb, Zádub-Závišín, Zádub, 105 |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
13.08.2017 |
Adresa: |
35301, 27376303, Cheb, Zádub-Závišín, Zádub, 105, Zádub 105, 35301 Zádub-Závišín |
|
Ing. PAVEL ŘÍHA
|
Aktivní
|
člen |
06.08.2017 |
Adresa: |
35301, 20874324, Cheb, Mariánské Lázně, Hamrníky, Ladova, 194, 60 |
|
Ing. PAVEL ŘÍHA
|
Aktivní
|
člen |
06.08.2017 |
Adresa: |
35301, 20874324, Cheb, Mariánské Lázně, Hamrníky, Ladova, 194, 60, Ladova 194/60, Hamrníky, 35301 Mariánské Lázně |
|
Dr. IMRE DEÁK
|
Aktivní
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
Pécs, Erdész utca 53 |
|
DENNIS WERIAN
|
Neaktivní
od 08.07.2024
|
člen představenstva |
10.08.2023 |
Adresa: |
London, Ivy Road NW2 6SY, Ivy Road NW2 6SY, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
DENIS WERIAN
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
člen představenstva |
31.07.2023 |
Adresa: |
London, Ivy Road NW2 6SY, Ivy Road NW2 6SY, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Ing. LEV NOVOBILSKÝ
|
Neaktivní
od 31.07.2023
|
člen |
27.03.2020 |
Adresa: |
25243, 25327267, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 687, Na Michovkách III 687, 25243 Průhonice |
|
Ing. LEV NOVOBILSKÝ
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
předseda |
04.03.2020 |
Adresa: |
25243, 25327267, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 687 |
|
Ing. LEV NOVOBILSKÝ
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
předseda |
04.03.2020 |
Adresa: |
25243, 25327267, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 687, Na Michovkách III 687, 25243 Průhonice |
|
MARK NICHOLAS HENNEBRY
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
člen |
24.04.2019 |
Adresa: |
Dublin, 124 Roebuck Road Clonskeagh |
|
MARK NICHOLAS HENNEBRY
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
člen |
24.04.2019 |
Adresa: |
Dublin, 124 Roebuck Road Clonskeagh, 124 Roebuck Road Clonskeagh, Dublin, Irsko |
|
Ing. PAVEL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
35301, 20927193, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4 |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2017
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
35301, 20926715, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 124, 15 |
|
Ing. LEV NOVOBILSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
předseda |
02.06.2016 |
Adresa: |
35301, 20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a |
|
Ing. Pavel Říha
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
35301, 20927193, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4, Karlovarská 203/4, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2017
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
35301, 20926715, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 124, 15, Ruská 124/15, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
předseda |
02.06.2016 |
Adresa: |
35301, 20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a, Školní nám. 581/9a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Dr. IMRE DEÁK
|
Neaktivní
od 31.07.2023
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
Pécs, Erdész utca 53, Erdész utca 53, Pécs, Maďarsko |
|
Ing. LEV NOVOBILSKÝ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
předseda představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
35301, 20870906, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a |
|
Ing. PAVEL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
35301, 20927193, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4 |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
35301, 20926715, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 124, 15 |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
předseda představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
35301, 20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a, Školní nám. 581/9a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Pavel Říha
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
35301, 20927193, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4, Karlovarská 203/4, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
35301, 20926715, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 124, 15, Ruská 124/15, 35301 Mariánské Lázně |
|
PÉTER TAMÁS DIENES
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
1061 Budapešť, 14 Király utca |
|
MARK NICHOLAS HENNEBRY
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
Dublin, 124 Roebuck Road Clonskeagh |
|
PÉTER TAMÁS DIENES
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
1061 Budapešť, 14 Király utca, 14 Király utca, 1061 Budapešť, Maďarsko |
|
MARK NICHOLAS HENNEBRY
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
Dublin, 124 Roebuck Road Clonskeagh, 124 Roebuck Road Clonskeagh, Dublin, Irsko |
|
John Ernest Smith
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR |
|
Dénes Draskovits
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
1112, Budapešť, Pacsirtafü u., 3, 2 |
|
Ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
předseda představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
35301, 20870906, Mariánské Lázně, Školní náměstí, 581, 9 |
|
Ing. Pavel Říha
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
35301, 20927193, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4 |
|
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
35301, 20926715, Mariánské Lázně, Ruská, 124 |
|
Dr. Imre Deák
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
7622, Pécs, Erdész utca, 53 |
|
Dénes Draskovits
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
Budapešť, Pacsirtafü u., 1112, 2, Pacsirtafü u. 3/2, 1112 Budapešť, Maďarsko |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
35301, 20926715, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 124, 15, Ruská 124/15, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
předseda představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
35301, 20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a, Školní nám. 581/9a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Pavel Říha
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
35301, 20927193, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4, Karlovarská 203/4, 35301 Mariánské Lázně |
|
Dr. Imre Deák
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen představenstva |
02.09.2011 |
Adresa: |
Pécs, Erdész utca, 7622, Erdész utca 53, 7622 Pécs, Maďarsko |
|
Ing. Patricie Sedláčková Irlveková
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
13.12.2007 |
Adresa: |
35301, 20926715, Mariánské Lázně, Ruská, 124 |
|
Ing. PATRICIE SEDLÁČKOVÁ IRLVEKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
13.12.2007 |
Adresa: |
35301, 20926715, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 124, 15, Ruská 124/15, 35301 Mariánské Lázně |
|
Dr. Imre Deák
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
21.11.2006 |
Adresa: |
7635, 7622 Pécs, Erdész utca, 53 |
|
Dr. Imre Deák
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
21.11.2006 |
Adresa: |
53, 7622 Pécs, Erdész utca, 7635, Erdész utca 53, 7635 7622 Pécs, Maďarsko |
|
Ing. Pavel Říha
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
16.09.2004 |
Adresa: |
35301, 20927193, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203/4 |
|
Ing. Pavel Říha
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
16.09.2004 |
Adresa: |
35301, 20927193, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4, Karlovarská 203/4, 35301 Mariánské Lázně |
|
Dr. Zoltán Hornyánszky
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
24.10.2002 |
Adresa: |
1064 Budapešť, Rózsa u., 64 |
|
Dr. Zoltán Hornyánszky
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
24.10.2002 |
Adresa: |
64, 1064 Budapešť, Rózsa u., Rózsa u. 64, 1064 Budapešť, Maďarsko |
|
Dr. Zoltán Hornánszky
|
Neaktivní
od 24.10.2002
|
člen představenstva |
28.05.2001 |
Adresa: |
1064 Budapešť, Rózsa u., 64 |
|
Dr. István Endrényi
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
člen představenstva |
28.05.2001 |
Adresa: |
1126 Budapešť, Kiss János altábornagy utca, 45 |
|
John Ernest Smith
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
člen představenstva |
28.05.2001 |
Adresa: |
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR |
|
Dr. Zoltán Hornánszky
|
Neaktivní
od 24.10.2002
|
člen představenstva |
28.05.2001 |
Adresa: |
64, 1064 Budapešť, Rózsa u., Rózsa u. 64, 1064 Budapešť, Maďarsko |
|
Dr. István Endrényi
|
Neaktivní
od 03.10.2007
|
člen představenstva |
28.05.2001 |
Adresa: |
45, 1126 Budapešť, Kiss János altábornagy utca, Kiss János altábornagy utca 45, 1126 Budapešť, Maďarsko |
|
Dr. Imre Deák
|
Neaktivní
od 21.11.2006
|
člen představenstva |
29.08.2000 |
Adresa: |
7622 Pécs, Bajcsy Zs. u, 10 |
|
Dr. Imre Deák
|
Neaktivní
od 21.11.2006
|
člen představenstva |
29.08.2000 |
Adresa: |
10, 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u, Bajcsy Zs. u 10, 7622 Pécs, Maďarsko |
|
ing. Jan Štěrba
|
Neaktivní
od 29.08.2000
|
místopředseda představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
21796939, Praha 3, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou, 18 |
|
ing. Libor Haas
|
Neaktivní
od 16.09.2004
|
člen představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Plzeňská, 725/14A |
|
Ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
předseda představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Školní náměstí, 581/9A |
|
Ing. Jan Štěrba
|
Neaktivní
od 29.08.2000
|
místopředseda představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
13000, 21796939, Praha, Žižkov, Za žižkovskou vozovnou, 2687, 18, Za žižkovskou vozovnou 2687/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ing. Libor Haas
|
Neaktivní
od 16.09.2004
|
člen představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
35301, 20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 725, 14a, Plzeňská 725/14a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 02.09.2011
|
předseda představenstva |
23.09.1999 |
Adresa: |
35301, 20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a, Školní nám. 581/9a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
doc. ing. Jiří Fárek
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
předseda představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
22267751, Praha 6, Praha 6, Farní, 19 |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
místopředseda představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Ostrovská, 7 |
|
Ing. Jitka Pantůčková
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
22307885, Praha 7, Praha 7, Heřmanova, 24 |
|
RNDr. David Tumpach
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
21906564, Praha 4, Praha 4, Nuselská, 67 |
|
doc. ing. Jiří Fárek
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
předseda představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
16200, 22267751, Praha, Střešovice, Farní, 1010, 19, Farní 1010/19, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
místopředseda představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
ing. Jitka Pantůčková
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
17000, 22307885, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1168, 24, Heřmanova 1168/24, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RNDr. David Tumpach
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
30.07.1997 |
Adresa: |
14000, 21906564, Praha, Michle, Nuselská, 497, 67, Nuselská 497/67, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Libor Haas
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Plzeňská, 725/14A |
|
ing. Libor Haas
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
35301, 20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 725, 14a, Plzeňská 725/14a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
06.12.1994 |
Adresa: |
20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Ostrovská, 7 |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
06.12.1994 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
Nigel Williams, nar. 9. 5. 1956
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
Wien 1010, Herren Gasse 6821 |
|
ing. Jan Kolařík
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
Praha 2, Praha 2, Karlovo nám., 6 |
|
ing. Jan Balcar
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
21968039, Praha 4, Praha 4, Jeremenkova, 7 |
|
ing. Jiří Borský
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
22309063, Praha 7, Praha 7, Řezáčovo nám., 2 |
|
ing. Jan Kolařík
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
15521, 22109455, Praha, Sobín, Hostivická, 6, 16, Hostivická 6/16, Sobín, 15521 Praha 2 |
|
ing. Jan Balcar
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
14700, 21968039, Praha, Podolí, Jeremenkova, 920, 7, Jeremenkova 920/7, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ing. Jiří Borský
|
Neaktivní
od 23.09.1999
|
člen představenstva |
23.07.1993 |
Adresa: |
17000, 22309063, Praha, Holešovice, Řezáčovo náměstí, 1261, 2, Řezáčovo náměstí 1261/2, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 06.12.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
20927177, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200 |
|
ing. Jaroslav Hrnčíř
|
Neaktivní
od 06.12.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
23475391, Česká Lípa, Česká Lípa, Lukostřelecká, 1768 |
|
doc. ing. Jiří Fárek
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
22267751, Praha 6, Praha 6, Farní, 19 |
|
Ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 06.12.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
35301, 20927177, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200, 8, Karlovarská 200/8, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Jaroslav Hrnčíř
|
Neaktivní
od 06.12.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
47001, 23475391, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Lukostřelecká, 1768, 10, Lukostřelecká 1768/10, 47001 Česká Lípa |
|
doc. ing. Jiří Fárek
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
16200, 22267751, Praha, Střešovice, Farní, 1010, 19, Farní 1010/19, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|