Ing. Eliška Nesnídalová
|
Neaktivní
od 27.08.2009
|
místopředseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
30000, 24582654, Plzeň, Pod Švabinami, 42 |
|
Jaroslav Kyncl
|
Neaktivní
od 27.08.2009
|
člen |
24.03.2004 |
Adresa: |
267 61 Cerhovice, Záluží 19 |
|
Jaroslav Kroc
|
Neaktivní
od 27.08.2009
|
předseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
32332, 24430811, Plzeň, Rabštejnská, 63 |
|
Ing. Eliška Nesnídalová
|
Neaktivní
od 27.08.2009
|
místopředseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
31200, 24582654, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Pod Švabinami, 934, 42, Pod Švabinami 934/42, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jaroslav Kyncl
|
Neaktivní
od 27.08.2009
|
člen |
24.03.2004 |
Adresa: |
26761, 1649841, Beroun, Záluží, Záluží, 19, č.p. 19, 26761 Záluží |
|
Jaroslav Kroc
|
Neaktivní
od 27.08.2009
|
předseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
32300, 24430811, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1604, 63, Rabštejnská 1604/63, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
předseda představenstva |
12.02.2003 |
Adresa: |
23030089, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského, 573 |
|
Ing. Robert Cvrk
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
místopředseda představenstva |
12.02.2003 |
Adresa: |
32000, 4, Plzeň, Adélova, 2606/II |
|
Ing. Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
předseda představenstva |
12.02.2003 |
Adresa: |
26242, 23030089, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského, 573, Komenského 573, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
|
Ing. Robert Cvrk
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
místopředseda představenstva |
12.02.2003 |
Adresa: |
30100, 24555916, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova, 2606, 2, Adelova 2606/2, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Robert Cvrk
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
32000, 4, Plzeň, Adélova, 2606/II |
|
Jaroslav Kroc
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
32332, 24430811, Plzeň, Rabštejnská, 63 |
|
Ing. Robert Cvrk
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
30100, 24555916, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova, 2606, 2, Adelova 2606/2, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jaroslav Kroc
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
32300, 24430811, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1604, 63, Rabštejnská 1604/63, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Luboš Karhan
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
33205, 1, Plzeň-jih, Chválenice, 124 |
|
Jaroslav Košař
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
1, Osek u Rokycan, 22 |
|
Ing. Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
místopředseda představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
23030089, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského, 573 |
|
Věra Horejšová
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
člen představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
20778171, Rokycany, Rokycany, Čechova, 836 |
|
Luboš Karhan
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
33205, 894575, Plzeň-město, Chválenice, Chválenice, 124, č.p. 124, 33205 Chválenice |
|
Jaroslav Košař
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
22, Osek u Rokycan, Osek u Rokycan 22, Česká republika |
|
Věra Horejšová
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
člen představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
33701, 20778171, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Čechova, 836, Čechova 836, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Ing. Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
místopředseda představenstva |
10.03.1999 |
Adresa: |
26242, 23030089, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského, 573, Komenského 573, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
|
Karel Chládek
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
4, Benešov, Benešov, Erbenova, 1672/4 |
|
ing. Bohuslav Šimek
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
24433055, Plzeň-město, Plzeň, K pecím, 10 |
|
Josef Pacovský
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
12998508, Rokycany, Lhota pod Radčem, čp. 45 |
|
ing. Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
23030089, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského, 573 |
|
ing. Miloslav Beneš
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
předseda představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
26776, 1, Cerhovice - Třenice, čp. 1 |
|
Karel Chládek
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
25601, 2947731, Benešov, Benešov, Benešov, Erbenova, 1672, Erbenova 1672, 25601 Benešov |
|
Ing. BOHUSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
32300, 24433055, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, K Pecím, 1830, 10, K Pecím 1830/10, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Josef Pacovský
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
33701, 12998508, Rokycany, Lhota pod Radčem, Lhota pod Radčem, 45, č.p. 45, 33701 Lhota pod Radčem |
|
Ing. Jaroslav Tůma
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
člen představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
26242, 23030089, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského, 573, Komenského 573, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
|
ing. Miloslav Beneš
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
předseda představenstva |
24.11.1997 |
Adresa: |
čp. 1, Cerhovice - Třenice, 26776, 26776 Cerhovice - Třenice čp. 1, Česká republika |
|
Ing. Petr Procházka
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
předseda představenstva |
23.02.1996 |
Adresa: |
22480013, Praha 9, Praha 9, Záhornická, 226 |
|
ing. Josef Karel
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
místopředseda představenstva |
23.02.1996 |
Adresa: |
4, Rokycany, Rokycany, Polní, 802/III |
|
ing. Petr Procházka
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
předseda představenstva |
23.02.1996 |
Adresa: |
19016, 22480013, Praha, Koloděje, Záhornická, 226, 7, Záhornická 226/7, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Josef Karel
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
místopředseda představenstva |
23.02.1996 |
Adresa: |
33701, 20768460, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Polní, 802, Polní 802, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
Ing. Petr Procházka
|
Neaktivní
od 23.02.1996
|
člen představenstva |
30.05.1995 |
Adresa: |
22480013, Praha 9, Praha 9, Záhornická, 226 |
|
ing. Jan Lukáš Bedrníček, r. č. 471201/016
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
člen představenstva |
30.05.1995 |
Adresa: |
21727465, Praha 1, Praha 1, Divadelní, 22 |
|
ing. Petr Procházka
|
Neaktivní
od 23.02.1996
|
člen představenstva |
30.05.1995 |
Adresa: |
19016, 22480013, Praha, Koloděje, Záhornická, 226, 7, Záhornická 226/7, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|
ing. Jan Lukáš Bedrníček, r. č. 471201/016
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
člen představenstva |
30.05.1995 |
Adresa: |
11000, 21727465, Praha, Staré Město, Divadelní, 1088, 22, Divadelní 1088/22, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Josef Dobrý
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
člen představenstva |
29.05.1995 |
Adresa: |
12985317, Rokycany, Všenice, 87 |
|
Josef Dobrý
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
člen představenstva |
29.05.1995 |
Adresa: |
33824, 12985317, Rokycany, Všenice, Všenice, 87, č.p. 87, 33824 Všenice |
|
ing. Miroslav Bílek
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
člen představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
22294121, Praha 7, Praha 7, Nad Královskou oborou, 278 |
|
ing. Miroslav Bílek
|
Neaktivní
od 24.11.1997
|
člen představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
17000, 22294121, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 278, 15, Nad Královskou oborou 278/15, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Josef Dobrý
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
člen představenstva |
16.08.1994 |
Adresa: |
100, Všenice 87, Rokycany |
|
ing. Oldřich Dienstbier
|
Neaktivní
od 29.05.1995
|
člen představenstva |
16.08.1994 |
Adresa: |
4, Rokycany, Rokycany, Polní, 802/III |
|
ing. Josef Karel
|
Neaktivní
od 23.02.1996
|
člen představenstva |
16.08.1994 |
Adresa: |
4, Rokycany, Rokycany, Polní, 802/III |
|
Josef Dobrý
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
člen představenstva |
16.08.1994 |
Adresa: |
Všenice 87, Rokycany, Rokycany, Všenice 87, Česká republika |
|
ing. Oldřich Dienstbier
|
Neaktivní
od 29.05.1995
|
člen představenstva |
16.08.1994 |
Adresa: |
33701, 20768460, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Polní, 802, Polní 802, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
Ing. Josef Karel
|
Neaktivní
od 23.02.1996
|
člen představenstva |
16.08.1994 |
Adresa: |
33701, 20768460, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Polní, 802, Polní 802, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
ing. Josef Karel
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
člen představenstva |
05.05.1992 |
Adresa: |
4, Rokycany, Rokycany, Polní, 802/III |
|
Miroslav Šindelář
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
člen představenstva |
05.05.1992 |
Adresa: |
4, Rokycany, Rokycany, B. Němcové, 79/II |
|
ing. Oldřich Dienstbier
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
člen představenstva. |
05.05.1992 |
Adresa: |
4, Rokycany, Rokycany, Polní, 802/III |
|
Ing. Josef Karel
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
člen představenstva |
05.05.1992 |
Adresa: |
33701, 20768460, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Polní, 802, Polní 802, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
Miroslav Šindelář
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
člen představenstva |
05.05.1992 |
Adresa: |
33701, 20772190, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Boženy Němcové, 79, Boženy Němcové 79, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
ing. Oldřich Dienstbier
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
člen představenstva. |
05.05.1992 |
Adresa: |
33701, 20768460, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Polní, 802, Polní 802, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|