ing. Pavel Filla
|
Neaktivní
od 14.04.2012
|
Likvidátor |
06.12.2011 |
Adresa: |
66451, 24092541, Šlapanice, Jiráskova, 1525, 10 |
|
Ing. Pavel Filla
|
Neaktivní
od 14.04.2012
|
Likvidátor |
06.12.2011 |
Adresa: |
66451, 24092541, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Jiráskova, 1525, 10, Jiráskova 1525/10, 66451 Šlapanice |
|
ing. Pavel Filla
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
Likvidátor |
20.12.1993 |
Adresa: |
66451, 4, Šlapanice, Jiráskova, 15/25 |
|
ing. Pavel Filla
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
Likvidátor |
20.12.1993 |
Adresa: |
15/25, Šlapanice, Jiráskova, 66451, Jiráskova 15/25, 66451 Šlapanice, Česká republika |
|
František B e r k a
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
24139033, Ostopovice, Uzavřená, 3 |
|
Ing. Jiří Jančařík
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
19173873, Brno, Mášova, 12 |
|
František B e r k a
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
66449, 24139033, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Uzavřená, 222, 3, Uzavřená 222/3, 66449 Ostopovice |
|
Ing. JIŘÍ JANČAŘÍK
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
60200, 19173873, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 730, 12, Mášova 730/12, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. Karel Jícha
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
4, Brno, Kamenná, 18a |
|
ing. Lubomír Tuček
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
3430618, Velká Bíteš, Sadová, 531 |
|
Ing. Stanislav Kopecký
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
100, Brno, Francouzská 9+2 |
|
Ing. Petr Veselý
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
13318632, Tišnov, Husova, 705 |
|
ing. Lubomír Tuček
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
59501, 3430618, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Sadová, 531, Sadová 531, 59501 Velká Bíteš |
|
Ing. Karel Jícha
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
63900, 19124201, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 192, 18a, Kamenná 192/18a, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Stanislav Kopecký
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
Brno, Francouzská 9+2, Francouzská 9+2, Brno, Česká republika |
|
Ing. Petr Veselý
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
jednatel |
03.03.1992 |
Adresa: |
66601, 13318632, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Husova, 705, Husova 705, 66601 Tišnov |
|