STANISLAV PEŇÁZ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2023 |
Adresa: |
70030, 3283097, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Zdeňka Vavříka, 3000, 5, Zdeňka Vavříka 3000/5, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Ing. JAN ŘEHŮŘEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
67801, 15242871, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 2189, 1 |
|
Ing. IVA MICHALCOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
41172, 25591827, Litoměřice, Hoštka, Kochovice, Kolonka, 90 |
|
Ing. IVA MICHALCOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
41172, 25591827, Litoměřice, Hoštka, Kochovice, Kolonka, 90, Kolonka 90, Kochovice, 41172 Hoštka |
|
Ing. Jan Řehůřek
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
67801, 15242871, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 2189, 1, Krajní 2189/1, 67801 Blansko |
|
Ing. LIBOR MĚŠŤAN
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
06.05.2016 |
Adresa: |
67905, 74936107, Blansko, Bukovinka, Bukovinka, 228 |
|
Ing. LIBOR MĚŠŤAN
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
06.05.2016 |
Adresa: |
67905, 74936107, Blansko, Bukovinka, Bukovinka, 228, č.p. 228, 67905 Bukovinka |
|
Ing. TOMISLAV LANGKRAMER
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
jednatel |
22.01.2014 |
Adresa: |
13000, 21793832, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Ambrožova, 2409, 3 |
|
Ing. TOMISLAV LANGKRAMER
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
jednatel |
22.01.2014 |
Adresa: |
13000, 21793832, Praha, Žižkov, Ambrožova, 2409, 3, Ambrožova 2409/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jan Řehůřek
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
jednatel |
04.10.2012 |
Adresa: |
67801, 15242871, Blansko, Blansko, Krajní, 2189, 1 |
|
Ing. Jan Řehůřek
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
jednatel |
04.10.2012 |
Adresa: |
67801, 15242871, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 2189, 1, Krajní 2189/1, 67801 Blansko |
|
Ing. Tomislav Langkramer
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
jednatel |
16.02.2010 |
Adresa: |
21787433, Praha 3, Ambrožova, 1852/7 |
|
Ing. Tomislav Langkramer
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
jednatel |
16.02.2010 |
Adresa: |
13000, 21787433, Praha, Žižkov, Ambrožova, 1852, 7, Ambrožova 1852/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Drahomír Navrátil
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19572301, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4067/1 |
|
Ing. Libor Měšťan
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
64400, 25466381, Brno, Útěchov, Rozcestí, 173/2 |
|
Ing. Drahomír Navrátil
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19572301, Brno-město, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4067, 1, Velkopavlovická 4067/1, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. Libor Měšťan
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
jednatel |
03.10.2002 |
Adresa: |
64400, 25466381, Brno-město, Brno, Útěchov, Rozcestí, 173, 2, Rozcestí 173/2, Útěchov, 64400 Brno |
|
Ing. Drahomír Navrátil
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
31.01.1998 |
Adresa: |
62800, 19572301, Brno, Velkopavlovická, 1 |
|
Ing. Libor Měšťan
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
31.01.1998 |
Adresa: |
62800, 19573375, Brno, Prušánecká, 10 |
|
Ing. Drahomír Navrátil
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
31.01.1998 |
Adresa: |
62800, 19572301, Brno-město, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4067, 1, Velkopavlovická 4067/1, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. Libor Měšťan
|
Neaktivní
od 03.10.2002
|
jednatel |
31.01.1998 |
Adresa: |
62800, 19573375, Brno-město, Brno, Židenice, Prušánecká, 4179, 10, Prušánecká 4179/10, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. Drahomír Navrátil
|
Neaktivní
od 31.01.1998
|
jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
19572301, Brno, Velkopavlovická, 1 |
|
Ing. Drahomír Navrátil
|
Neaktivní
od 31.01.1998
|
jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
62800, 19572301, Brno-město, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4067, 1, Velkopavlovická 4067/1, Židenice, 62800 Brno |
|
Zdeněk Mikušek
|
Neaktivní
od 18.06.1997
|
jednatel |
11.10.1994 |
Adresa: |
19602359, Brno, Záhřebská, 19 |
|
Zdeněk Mikušek
|
Neaktivní
od 18.06.1997
|
jednatel |
11.10.1994 |
Adresa: |
61600, 19602359, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2492, 19, Záhřebská 2492/19, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JUDr. Petr Chládek
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
jednatel |
05.03.1992 |
Adresa: |
19573031, Brno, Bořetická, 5 |
|
JUDr. Michal Pospíšil
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
jednatel |
05.03.1992 |
Adresa: |
19552505, Brno, Dědická, 33 |
|
JUDr. Petr Chládek
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
jednatel |
05.03.1992 |
Adresa: |
62800, 19573031, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4142, 5, Bořetická 4142/5, Židenice, 62800 Brno |
|
JUDr. Michal Pospíšil
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
jednatel |
05.03.1992 |
Adresa: |
62700, 19552505, Brno-město, Brno, Slatina, Dědická, 1025, 33, Dědická 1025/33, Slatina, 62700 Brno |
|