ANDREA GENTILE
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
82108, Bratislava, Košická 16658/58 |
|
ANDREA GENTILE
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
Bratislava, Košická 16658/58, 82108, Košická 16658/58, 82108 Bratislava, Slovensko |
|
JINDŘICH LUKAVSKÝ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
25301, 25369377, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, U Potoka, 1283 |
|
Jindřich Lukavský
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
25301, 25369377, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, U Potoka, 1283, U Potoka 1283, 25301 Hostivice |
|
Ing. MARTIN CHOVANEC
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
68801, 5024251, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2317 |
|
KAROLÍNA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
15800, 26692937, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5a |
|
Ing. MARTIN CHOVANEC
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
68801, 5024251, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2317, Horní Valy 2317, 68801 Uherský Brod |
|
KAROLÍNA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
15800, 26692937, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5a, Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
JINDŘICH LUKAVSKÝ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
22.10.2018 |
Adresa: |
25301, 25369377, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, U Potoka, 1283 |
|
Jindřich Lukavský
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
22.10.2018 |
Adresa: |
25301, 25369377, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, U Potoka, 1283, U Potoka 1283, 25301 Hostivice |
|
Ing. MARTIN CHOVANEC
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
jednatel |
03.07.2018 |
Adresa: |
68801, 5024251, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2317 |
|
Ing. MARTIN CHOVANEC
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
jednatel |
03.07.2018 |
Adresa: |
68801, 5024251, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2317, Horní Valy 2317, 68801 Uherský Brod |
|
ing. Martin Chovanec
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
jednatel |
22.05.2001 |
Adresa: |
5024251, Uherský Brod, Horní Valy, 2317 |
|
Ing. MARTIN CHOVANEC
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
jednatel |
22.05.2001 |
Adresa: |
68801, 5024251, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2317, Horní Valy 2317, 68801 Uherský Brod |
|
ing. Martin Chovanec
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
jednatel |
09.04.1992 |
Adresa: |
5011299, Uherský Brod, nám. Svobody, 993 |
|
ing. Martin Chovanec
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
jednatel |
09.04.1992 |
Adresa: |
68801, 5011299, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, nám. Svobody, 993, nám. Svobody 993, 68801 Uherský Brod |
|