JÁN BURIÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433 |
|
JÁN BURIÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433, Družstevní 433, 76315 Slušovice |
|
PAVEL BURIÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
76315, 3970078, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 368 |
|
PAVEL BURIÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
76315, 3970078, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 368, Na Výpusti 368, 76315 Slušovice |
|
Ing. Jiří Buriánek
|
Neaktivní
od 07.12.2010
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 25124633, Slušovice, Slunečná, 637 |
|
Ing. Mariana Buriánková
|
Neaktivní
od 07.12.2010
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 25124633, Slušovice, Slunečná, 637 |
|
Pavel Buriánek
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 3970078, Slušovice, Na Výpusti, 368 |
|
Ján Buriánek
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 3970710, Slušovice, Družstevní, 433 |
|
ing. JIŘÍ BURIÁNEK
|
Neaktivní
od 07.12.2010
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 25124633, Zlín, Slušovice, Slušovice, Slunečná, 637, Slunečná 637, 76315 Slušovice |
|
Ing. Mariana Buriánková
|
Neaktivní
od 07.12.2010
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 25124633, Zlín, Slušovice, Slušovice, Slunečná, 637, Slunečná 637, 76315 Slušovice |
|
PAVEL BURIÁNEK
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 3970078, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 368, Na Výpusti 368, 76315 Slušovice |
|
JÁN BURIÁNEK
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433, Družstevní 433, 76315 Slušovice |
|
Ing. Jiří Buriánek
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
jednatel |
19.04.1995 |
Adresa: |
3970710, Slušovice, Družstevní, 433 |
|
Ing. Mariana Buriánková
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
jednatel |
19.04.1995 |
Adresa: |
3970710, Slušovice, Družstevní, 433 |
|
Ing. Jiří Buriánek
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
jednatel |
19.04.1995 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433, Družstevní 433, 76315 Slušovice |
|
Ing. Mariana Buriánková
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
jednatel |
19.04.1995 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433, Družstevní 433, 76315 Slušovice |
|
Ing. Jiří Buriánek
|
Neaktivní
od 19.04.1995
|
jednatel, společník |
20.03.1992 |
Adresa: |
3970710, Slušovice, Družstevní, 433 |
|
ing. Stanislav Vaculík
|
Neaktivní
od 19.04.1995
|
jednatel, společník |
20.03.1992 |
|
Ing. Mariana Buriánková
|
Neaktivní
od 19.04.1995
|
společník |
20.03.1992 |
Adresa: |
3970710, Slušovice, Družstevní, 433 |
|
Ing. Jiří Buriánek
|
Neaktivní
od 19.04.1995
|
jednatel, společník |
20.03.1992 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433, Družstevní 433, 76315 Slušovice |
|
ing. Stanislav Vaculík
|
Neaktivní
od 19.04.1995
|
jednatel, společník |
20.03.1992 |
Adresa: |
Zádvěřice 324, Zádvěřice 324, Česká republika |
|
Ing. Mariana Buriánková
|
Neaktivní
od 19.04.1995
|
společník |
20.03.1992 |
Adresa: |
76315, 3970710, Zlín, Slušovice, Slušovice, Družstevní, 433, Družstevní 433, 76315 Slušovice |
|