Bedřich Lízna
|
Neaktivní
od 29.12.2000
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
3, Prostějov, Prostějov, ul. Ant. Slavíčka, 16 |
|
Bedřich Lízna
|
Neaktivní
od 29.12.2000
|
jednatel |
12.05.1999 |
Adresa: |
79604, 24847461, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3950, 16, Antonína Slavíčka 3950/16, 79604 Prostějov |
|
Bedřich Lízna
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
07.09.1993 |
Adresa: |
3, Prostějov, ul. Ant. Slavíčka, 16 |
|
Bedřich Lízna
|
Neaktivní
od 12.05.1999
|
jednatel |
07.09.1993 |
Adresa: |
79604, 24847461, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3950, 16, Antonína Slavíčka 3950/16, 79604 Prostějov |
|
Jaroslav Zmydlený
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
společník |
12.06.1992 |
Adresa: |
79601, 24810789, Prostějov, Plumlovská, 62 |
|
Jaroslav Zmydlený
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
společník |
12.06.1992 |
Adresa: |
79601, 24810789, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Plumlovská, 563, 62, Plumlovská 563/62, 79601 Prostějov |
|
Bedřich Lízna
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
jednatel - společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
3, Prostějov, ul. Ant. Slavíčka, 16 |
|
Hanuš Ošlejšek
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
zástupce jednatele - společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
3, Prostějov, ul. Moravská, 14 |
|
Marian M a l í k
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
24820482, Prostějov, Dobrovského, 10 |
|
Bedřich Lízna
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
jednatel - společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
79604, 24847461, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3950, 16, Antonína Slavíčka 3950/16, 79604 Prostějov |
|
Hanuš Ošlejšek
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
zástupce jednatele - společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
79601, 24794031, Prostějov, Prostějov, Krasice, Moravská, 268, 14, Moravská 268/14, Krasice, 79601 Prostějov |
|
Marian M a l í k
|
Neaktivní
od 07.09.1993
|
společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
79601, 24820482, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1452, 10, Dobrovského 1452/10, 79601 Prostějov |
|