PhDr. LADISLAV SKÁCAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19172117, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 592, 3 |
|
PhDr. LADISLAV SKÁCAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19172117, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 592, 3, Botanická 592/3, Veveří, 60200 Brno |
|
PhDr. LADISLAV SKÁCAL
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19172184, Brno, Veveří, Botanická, 598, 10 |
|
PhDr. Ladislav Skácal
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19172184, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 598, 10, Botanická 598/10, Veveří, 60200 Brno |
|
PhDr. Ladislav Skácal
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
01.12.2011 |
Adresa: |
Brno, Botanická, 10 |
|
PhDr. Ladislav Skácal
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
01.12.2011 |
Adresa: |
60200, 19172184, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 598, 10, Botanická 598/10, Veveří, 60200 Brno |
|
PhDr. Ladislav Skácel
|
Neaktivní
od 18.03.1992
|
Jednatel |
18.03.1992 |
Adresa: |
Brno, Botanická, 10 |
|
Lubomír Hartman
|
Neaktivní
od 18.01.1995
|
Jednatel |
18.03.1992 |
Adresa: |
19475128, Brno, Rysova, 12 |
|
PhDr. Ladislav Skácal
|
Neaktivní
od 01.12.2011
|
Jednatel |
18.03.1992 |
Adresa: |
Brno, Botanická, 10 |
|
PhDr. Ladislav Skácel
|
Neaktivní
od 18.03.1992
|
Jednatel |
18.03.1992 |
Adresa: |
60200, 19172184, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 598, 10, Botanická 598/10, Veveří, 60200 Brno |
|
LUBOMÍR HARTMAN
|
Neaktivní
od 18.01.1995
|
Jednatel |
18.03.1992 |
Adresa: |
62100, 19475128, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 467, 12, Rysova 467/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
PhDr. Ladislav Skácal
|
Neaktivní
od 01.12.2011
|
Jednatel |
18.03.1992 |
Adresa: |
60200, 19172184, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 598, 10, Botanická 598/10, Veveří, 60200 Brno |
|