Miroslav Vajdák
|
Neaktivní
od 15.11.2005
|
jednatel |
24.08.2004 |
Adresa: |
25168, 25907913, Sulice, Nechánice, 598 |
|
Martin Franěk
|
Neaktivní
od 15.11.2005
|
jednatel |
24.08.2004 |
Adresa: |
76302, 25127721, Zlín, Hradská, 5291 |
|
Martin Franěk
|
Neaktivní
od 15.11.2005
|
jednatel |
24.08.2004 |
Adresa: |
76001, 25127721, Zlín, Zlín, Zlín, Hradská, 5291, Hradská 5291, 76001 Zlín |
|
Miroslav Vajdák
|
Neaktivní
od 15.11.2005
|
jednatel |
24.08.2004 |
Adresa: |
25168, 25907913, Praha-východ, Sulice, Nechánice, Nad Chvátalkou, 598, Nad Chvátalkou 598, Nechánice, 25168 Sulice |
|
Martin Franěk
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
jednatel |
28.05.2001 |
Adresa: |
76302, Zlín 4, 3.května, 548 |
|
Petr Fimbinger
|
Neaktivní
od 15.11.2005
|
jednatel |
28.05.2001 |
Adresa: |
76314, Zlín 12, Velíková, 158 |
|
Martin Franěk
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
jednatel |
28.05.2001 |
Adresa: |
76001, 11346469, Zlín, Zlín, Zlín, Klabalská III, 548, Klabalská III 548, 76001 Zlín |
|
Petr Fimbinger
|
Neaktivní
od 15.11.2005
|
jednatel |
28.05.2001 |
Adresa: |
76001, 4209028, Zlín, Zlín, Zlín, Vršava III, 158, Vršava III 158, 76001 Zlín |
|
Miroslav Vajdák
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
76001, 4223616, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábř., 1796 |
|
Miroslav Vajdák
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
76001, 4223616, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 1796, Fügnerovo nábřeží 1796, 76001 Zlín |
|
Ing. Alois Skýpala
|
Neaktivní
od 27.05.1997
|
jednatel |
14.06.1995 |
Adresa: |
76314, Zlín 12, Zlín - Štípa 385 |
|
Roland Sandtner
|
Neaktivní
od 28.05.2001
|
jednatel |
14.06.1995 |
Adresa: |
76005, 4248813, Zlín, Polní, 4582 |
|
Ing. Alois Skýpala
|
Neaktivní
od 27.05.1997
|
jednatel |
14.06.1995 |
Adresa: |
Zlín 12, Zlín - Štípa 385, 76314, Zlín - Štípa 385, 76314 Zlín 12, Česká republika |
|
Roland Sandtner
|
Neaktivní
od 28.05.2001
|
jednatel |
14.06.1995 |
Adresa: |
76005, 4248813, Zlín, Zlín, Zlín, Polní, 4582, Polní 4582, 76005 Zlín |
|
Roland Sandtner
|
Neaktivní
od 14.06.1995
|
jednatel |
26.10.1993 |
Adresa: |
4248813, Zlín, Polní, 4582 |
|
Roland Sandtner
|
Neaktivní
od 14.06.1995
|
jednatel |
26.10.1993 |
Adresa: |
76005, 4248813, Zlín, Zlín, Zlín, Polní, 4582, Polní 4582, 76005 Zlín |
|
Dr. Vladimír Gazda
|
Neaktivní
od 26.10.1993
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
Zlín, ul. Družby, 4721 |
|
Dr. Michal Lajčák
|
Neaktivní
od 26.10.1993
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
Bratislava, Prokofjevova 14 |
|
Dr. Vladimír Gazda
|
Neaktivní
od 26.10.1993
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721, Křiby 4721, 76005 Zlín |
|
Dr. Michal Lajčák
|
Neaktivní
od 26.10.1993
|
jednatel |
25.03.1992 |
Adresa: |
Bratislava, Prokofjevova 14, Prokofjevova 14, Bratislava, Česká republika |
|