Ing. VLADIMÍR JIŠA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
53821, 27472019, Chrudim, Slatiňany, Škrovád, Souběžná, 163 |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11 |
|
BARBARA KOVÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11 |
|
Ing. VLADIMÍR JIŠA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
53821, 27472019, Chrudim, Slatiňany, Škrovád, Souběžná, 163, Souběžná 163, Škrovád, 53821 Slatiňany |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11, Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
|
BARBARA KOVÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11, Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
|
Ing. VLADIMÍR JIŠA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda představenstva |
05.04.2016 |
Adresa: |
53821, 27472019, Slatiňany, Škrovád, Souběžná, 163 |
|
MILAN ŠUSTR
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen představenstva |
05.04.2016 |
Adresa: |
53703, 18891969, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 725 |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen představenstva |
05.04.2016 |
Adresa: |
25101, 25641972, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11 |
|
Ing. VLADIMÍR JIŠA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda představenstva |
05.04.2016 |
Adresa: |
53821, 27472019, Chrudim, Slatiňany, Škrovád, Souběžná, 163, Souběžná 163, Škrovád, 53821 Slatiňany |
|
MILAN ŠUSTR
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen představenstva |
05.04.2016 |
Adresa: |
53703, 18891969, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 725, U Stadionu 725, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen představenstva |
05.04.2016 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11, Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
|
Ing. VLADIMÍR JIŠA
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
předseda představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
53821, 27472019, Slatiňany, Škrovád, Souběžná, 163 |
|
PETR FREMUT
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
člen představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
18100, 22329943, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Minická, 376, 2 |
|
PETR FREMUT
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
člen představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
18100, 22329943, Praha, Čimice, Minická, 376, 2, Minická 376/2, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. VLADIMÍR JIŠA
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
předseda představenstva |
02.07.2014 |
Adresa: |
53821, 27472019, Chrudim, Slatiňany, Škrovád, Souběžná, 163, Souběžná 163, Škrovád, 53821 Slatiňany |
|
EVA SLOŽILOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990 |
|
RADEK SLOŽIL
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
člen představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
53701, 25948491, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1364 |
|
EVA SLOŽILOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990, Vlčí Hora 990, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
RADEK SLOŽIL
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
člen představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
53701, 25948491, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1364, Vaňkova 1364, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
09.05.2013 |
Adresa: |
25101, 25641972, Říčany, Slunečná, 2035 |
|
EVA SLOŽILOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
členka představenstva |
09.05.2013 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990 |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
09.05.2013 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11, Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
|
EVA SLOŽILOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
členka představenstva |
09.05.2013 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990, Vlčí Hora 990, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 09.05.2013
|
předseda představenstva |
01.09.2010 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990 |
|
Ing. Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 09.05.2013
|
člen představenstva |
01.09.2010 |
Adresa: |
25101, 25641972, Říčany, Slunečná, 2035 |
|
Milan Šustr
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
člen představenstva |
01.09.2010 |
Adresa: |
53701, Chrudim III, Pardubická, 679 |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 09.05.2013
|
předseda představenstva |
01.09.2010 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990, Vlčí Hora 990, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 09.05.2013
|
člen představenstva |
01.09.2010 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11, Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
|
Milan Šustr
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
člen představenstva |
01.09.2010 |
Adresa: |
53701, 18898360, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Pardubická, 679, Pardubická 679, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
předseda představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim II, Vlčí hora, 990 |
|
Ing. Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
člen představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
25641972, Říčany, Slunečná, 2035 |
|
Ing. MIROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
člen představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
25101, 25641972, Praha-východ, Říčany, Říčany, Slunečná, 2035, 11, Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
předseda představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990, Vlčí Hora 990, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. Jiří Gubík
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
Předseda představenstva |
10.10.2002 |
Adresa: |
53701, Chrudim III, Dr. Václava, 672 |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
Člen představenstva |
10.10.2002 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim II, Vlčí hora, 990 |
|
Milan Šustr
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
Člen představenstva |
10.10.2002 |
Adresa: |
53701, Chrudim III, Pardubická, 679 |
|
ing. Jiří Gubík
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
Předseda představenstva |
10.10.2002 |
Adresa: |
53701, 18891438, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Dr. Václava Peška, 672, Dr. Václava Peška 672, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
Člen představenstva |
10.10.2002 |
Adresa: |
53701, 18885438, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčí Hora, 990, Vlčí Hora 990, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Milan Šustr
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
Člen představenstva |
10.10.2002 |
Adresa: |
53701, 18898360, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Pardubická, 679, Pardubická 679, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. Jiří Gubík
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
předseda představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
Chrudim IV, Husova, 789 |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
18885951, Chrudim, Fibichova, 51 |
|
Ing. Petr Jakeš
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
17528097, Jičín, Husova, 556 |
|
Petr Hovádek
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
18114245, Žamberk, Čs.armády, 91 |
|
Ing. Jiří Livora
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
Chrudim IV, Husova, 791 |
|
Ing. Vladimír Česenek
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
18890261, Chrudim III, J.E.Purkyně, 550 |
|
Ing. Jiří Gubík
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
předseda představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
53701, 18892574, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Husova, 789, Husova 789, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Robert Složil
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
53701, 18885951, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Fibichova, 51, Fibichova 51, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. Petr Jakeš
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
50601, 17528097, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 556, Husova 556, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Petr Hovádek
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
56401, 18114245, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Čs. armády, 91, Čs. armády 91, 56401 Žamberk |
|
Ing. Jiří Livora
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
53701, 18892591, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Husova, 791, Husova 791, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. Vladimír Česenek
|
Neaktivní
od 10.10.2002
|
člen představenstva |
13.04.1992 |
Adresa: |
53701, 18890261, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, J. E. Purkyně, 550, J. E. Purkyně 550, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|